Культура зерновых, технических и кормовых растений
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-11-03
Călăraşi, Onişcani |
||
Administrator |
2003-12-10 - 2010-09-24
Drochia, str. Stere C., 35 |
||
Administrator |
1999-09-22 - 2019-02-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 11 |
||
Administrator |
1998-09-28 - 2002-12-09
Soroca, Pîrliţa |
||
Administrator |
1995-02-17
Rîşcani, str. Şevcenko T., 166 |
||
Administrator |
1998-05-26 - 2020-11-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 1/2, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1998-10-28
Glodeni, Hîjdieni |
||
Administrator |
1992-12-01 - 2020-12-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Otradnaia str-la, 33 |
||
Administrator |
1992-12-31 - 2020-12-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cuza Vodă, 3/2, ap.(of.) a |
||
Administrator |
2005-12-07 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 9/2, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
1997-08-19
Drochia, str. Donici A., 23 |
||
Administrator |
1996-07-14
Soroca, Cosăuţi |
||
Administrator |
2014-04-18 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 9 |
||
Administrator Lichidator |
2004-06-01 - 2008-01-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 71/6, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
2007-07-12 - 2023-08-23
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Cikalov V., 27 |
||
Administrator Lichidator Administrator |
2004-08-24 - 2019-02-01
Rîşcani, str. Independenţei, 201 |
||
Administrator |
2013-03-25
Călăraşi, Păuleşti |
||
Administrator |
2006-03-10 - 2024-04-03
Drochia, Şuri |
||
Administrator |
2006-09-15 - 2020-12-04
mun. Chişinău, Băcioi |
||
2002-11-08 - 2006-04-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mateevici A., 46 |
|||
Întreprinderea Individuală COLTUN ELVIRA Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2001-05-08 - 2019-07-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 55, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
1995-11-22
Sîngerei, Dobrogea Veche |
||
Administrator |
2014-07-16 - 2022-03-16
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator Lichidator |
1992-06-30 - 2005-06-16
Ialoveni, Costeşti |
||
Lichidator Administrator |
1993-12-10 - 2005-06-14
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator Lichidator |
1992-06-30 - 2005-06-22
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1993-04-20 - 2020-12-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 17, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
1992-12-18 - 2006-10-02
UTA Găgăuzia, Baurci, str. 40 ani Octombrie, 137 |
||
Administrator |
1997-08-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 30 D |
||
Administrator |
1993-12-13 - 2020-12-03
Criuleni, Răculeşti |
||
Administrator |
2011-09-07 - 2019-02-19
Dubăsari, Molovata |
||
Administrator Lichidator |
2003-03-14 - 2020-12-04
Rezina, Ignăţei |
||
Administrator |
2003-11-07 - 2017-07-06
Taraclia, Ciumai |
||
Administrator |
2002-12-30 - 2019-07-16
Criuleni, Oniţcani |
||
Lichidator Administrator |
2013-08-28 - 2020-12-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Varniţa, 14/1 |