Культура зерновых, технических и кормовых растений
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-08-08 - 2015-08-26
Orhei, Isacova |
||
Administrator |
1993-11-10 - 2017-01-03
Şoldăneşti, Rogojeni |
||
Administrator |
1996-03-20 - 2015-05-25
Soroca, str. Alecsandri Vasile, 23 |
||
Administrator |
2008-10-02 - 2014-06-17
Soroca, Cerlina |
||
Administrator |
2008-10-01 - 2016-06-08
Soroca, Băxani |
||
Administrator |
2000-12-23 - 2017-04-07
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 126 |
||
Administrator |
1999-08-09 - 2014-04-07
Sîngerei, Alexăndreni |
||
Administrator |
2012-04-19
Rîşcani, str. Ştefan cel Mare, 90 |
||
Administrator |
2009-05-22 - 2013-09-25
Cimişlia, str. Mateevici A., 35 |
||
Administrator |
2009-01-27 - 2017-03-03
Teleneşti, Căzăneşti |
||
Administrator |
1993-11-03 - 2016-04-26
Soroca, Şolcani |
||
Administrator |
2004-02-23 - 2020-11-23
Drochia, str. Burebista, 4, ap.(of.) 1 |
||
Lichidator Administrator |
2010-04-09 - 2016-03-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Profesor Ion Dumeniuk, 14, ap.(of.) 158 |
||
Administrator |
2010-08-18 - 2013-10-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 18, ap.(of.) 5 |
||
Administrator Lichidator |
2010-12-16 - 2017-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 30, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2010-04-08 - 2016-12-22
Cimişlia, Satul Nou |
||
Administrator |
1993-12-07 - 2017-03-09
Orhei, str. Creangă Ion, 2 |
||
Administrator |
2010-06-08 - 2016-07-27
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Glavan Boris, 8 |
||
Administrator |
2010-10-08
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ostrovski, 43 |
||
Administrator |
2011-07-08 - 2014-01-09
Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 65/2, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
2011-07-14 - 2014-12-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 11/2, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
2011-09-06 - 2015-06-04
Anenii Noi, Ţînţăreni, str. Primăriei, 23 |
||
Administrator |
2011-02-16 - 2016-03-12
Hînceşti, Cărpineni, str. Alexandru cel Bun, 95 |
||
Administrator |
2011-09-19 - 2015-05-04
Hînceşti, Caracui |
||
Administrator |
2011-03-29 - 2016-08-25
Rezina, Ignăţei |
||
Administrator |
1995-06-14 - 2014-12-19
Orhei, str. Lupu Vasile, 56, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2015-02-12 - 2019-05-31
Hînceşti, str. Chişinău, 14B |
||
Administrator |
2011-05-17 - 2014-07-08
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lazo S., 48 |
||
Administrator |
2012-06-22 - 2015-09-23
Grigoriopol, str. Krupskaia, 11 |
||
Administrator |
2012-12-28 - 2015-09-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 257, ap.(of.) 80 |
||
Administrator |
2012-05-18 - 2014-06-06
Glodeni, Fundurii Noi |
||
Administrator |
2012-03-19 - 2016-11-17
Cantemir, Stoianovca |
||
Administrator |
2012-07-17 - 2015-10-01
Cantemir, Ciobalaccia |
||
Administrator |
2012-05-15 - 2014-06-12
Basarabeasca, Carabetovca, str. Frunze M., 1 |
||
Administrator |
1993-09-22 - 2013-09-23
Cimişlia, str. Decebal, 52 |