Культура зерновых, технических и кормовых растений
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2005-05-03 - 2017-03-02
Rîşcani, str. Ştefan cel Mare, 56 |
||
Administrator |
2005-08-10 - 2016-11-30
Bălţi, str. Mircea cel Bătrân bd., 16 |
||
Administrator |
2005-09-08 - 2013-08-08
Glodeni, Balatina, str. Stere C., 33 |
||
Administrator |
2000-08-16
Rezina, Mateuţi |
||
Administrator Lichidator |
2005-02-10
Cahul, Cucoara |
||
Administrator |
2000-02-10 - 2013-08-07
Rezina, Ignăţei |
||
Administrator |
1994-01-19 - 2016-01-21
Teleneşti, Tîrşiţei |
||
Administrator |
2005-03-18 - 2014-06-17
Căuşeni, Constantinovca |
||
Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv |
1995-12-06
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti loc.st.c.f., str. 40 let Moldavii, 1 |
||
Administrator |
2005-06-08 - 2020-02-13
Făleşti, Pîrliţa |
||
Administrator |
1994-12-09 - 2014-12-08
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. <, 81 |
||
Administrator |
1999-02-11
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Nevskii A., 11 |
||
Administrator |
2006-03-24 - 2020-02-13
Rîşcani, Costeşti, str. Păcii, 2 |
||
Lichidator Administrator |
2006-03-14 - 2018-12-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/G |
||
Administrator |
2006-02-15 - 2013-11-20
Edineţ, Cupcini, str. Livezilor, 26, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2000-07-25 - 2013-02-28
Sîngerei, str. Lupu Vasile, 11 |
||
1993-09-16 - 2012-03-06
Cimişlia, Albina |
|||
Administrator |
1995-11-23 - 2016-08-01
Orhei, Piatra |
||
Administrator |
1993-10-29 - 2014-03-20
Teleneşti, str. Marinescu Al., 4 |
||
Administrator |
2006-07-04 - 2017-03-07
Ştefan Vodă, Talmaza |
||
1994-03-30 - 2012-01-27
Rîşcani, Văratic |
|||
Administrator |
2006-05-30
Ungheni, Boghenii Noi |
||
Administrator |
2007-08-08 - 2017-04-03
Rîşcani, Gălăşeni |
||
Administrator |
1994-07-12 - 2013-05-28
Rîşcani, str. Florilor, 25 |
||
Administrator |
2007-12-24 - 2016-11-17
Făleşti, Scumpia |
||
Administrator |
2014-04-23
Bălţi, str. Bulgară, 164, ap.(of.) 405 |
||
1997-04-18 - 2010-04-07
Leova, Iargara, str. Viilor, 11 |
|||
Administrator |
1995-07-12 - 2015-09-22
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
1995-02-02 - 2015-07-28
Orhei, Isacova |
||
Administrator |
1995-08-30 - 2015-11-10
Orhei, str. Costişei, 35 |
||
Administrator |
2007-02-06 - 2015-07-07
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Voroşilov str-la, 4 |
||
Administrator |
2008-12-04 - 2014-02-04
Bălţi, str. Şcelkov Igor, 12 |
||
Administrator |
2013-06-20 - 2020-02-17
Anenii Noi, Gura Bîcului, str. Păcii, 11 |
||
Administrator |
2008-07-25 - 2017-04-04
Rezina, Echimăuţi |
||
Administrator |
2008-08-06 - 2015-08-04
Orhei, Isacova |