Культура зерновых, технических и кормовых растений
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-06-30 - 2018-04-13
UTA Găgăuzia, Beşghioz, str. Lazo S., 64 |
||
Administrator |
1992-12-21 - 2018-06-22
Bălţi, str. Mareşalului Malinovski, 12, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1992-09-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Negru-Vodă Alexandru, 109/1, ap.(of.) 274 |
||
Administrator |
1993-04-27 - 2018-04-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Suvorov A., 10 |
||
Administrator |
1993-07-16 - 2020-05-04
Orhei, Peresecina, str. Stamati C., 6 |
||
Administrator |
1993-11-22 - 2016-04-20
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Galaţan, 37 |
||
Administrator |
1994-12-19 - 2020-05-04
Teleneşti, Coropceni |
||
Administrator |
2004-01-03 - 2013-04-15
Floreşti, Domulgeni |
||
Administrator |
2004-01-19 - 2017-08-16
Criuleni, Boşcana |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2004-01-22 - 2010-07-29
Drochia, Pervomaiscoe |
||
Administrator Lichidator |
1996-01-31 - 2023-11-14
Rîşcani, Costeşti, str. Florilor, 1 |
||
Întreprinzător Individual LEU VASILE Lichidator Administrator |
2002-10-17 - 2014-11-05
Ialoveni, Alexandrovca |
||
Administrator |
2009-10-23
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2013-07-16 - 2021-12-20
Edineţ, Şofrîncani |
||
Administrator |
2013-02-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 102, ap.(of.) 58 |
||
Administrator |
1994-03-03 - 2018-12-20
Rezina, str. 27 August, 46, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
2004-04-21 - 2019-08-19
Anenii Noi, str. Chişinăului, 62 |
||
Administrator |
2003-04-30
Leova, Tomai |
||
Administrator |
2004-02-06
Floreşti, Gura Căinarului |
||
Administrator |
2013-04-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 102, ap.(of.) 58 |
||
Lichidator Administrator |
2011-04-14 - 2018-10-10
Ialoveni, Ulmu |
||
Administrator |
2013-02-07
Anenii Noi, Floreni |
||
Administrator |
2012-09-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 5/2 |
||
Administrator |
1996-10-14
Orhei, Ciocîlteni |
||
Administrator |
2004-02-24
Glodeni, Cobani |
||
Administrator |
2008-08-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Damian L., 43 |
||
Administrator |
2004-02-17
Floreşti, Cuhureştii de Jos |
||
Lichidator Administrator |
2004-02-17 - 2009-06-02
Drochia, Baroncea |
||
Administrator |
2013-11-01 - 2016-10-25
mun. Chişinău, Goianul Nou |
||
Administrator |
2004-02-20
Drochia, Gribova |
||
Administrator |
2000-07-26 - 2012-08-30
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 145 |
||
Administrator Lichidator |
2009-08-03 - 2018-12-20
Floreşti, str. Eminescu Mihai, 194 |
||
Administrator |
1992-11-11 - 2019-08-20
Ialoveni, Dănceni |
||
Administrator |
1993-03-31 - 2019-08-20
Ialoveni, str. Trandafirilor, 2 |
||
Administrator |
2014-09-12 - 2021-12-21
Rezina, Mateuţi |