Культура зерновых, технических и кормовых растений
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
2002-06-05 - 2006-03-30
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
2001-08-15
Orhei, Chiperceni |
||
Administrator |
1993-09-22 - 2018-12-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 16/2, ap.(of.) 88 |
||
Administrator |
1997-10-09
Bălţi, str. Ştefan cel Mare |
||
Administrator |
1995-12-19 - 1999-11-18
Teleneşti, Tîrşiţei |
||
Administrator |
1992-12-29 - 2020-02-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 1/1, ap.(of.) 112 |
||
Administrator |
2001-02-14
Orhei, str. Mahu Vasile, 151 |
||
Administrator |
1998-05-08
Drochia, Ochiul Alb |
||
Administrator |
2002-07-11
Drochia, Şalvirii Noi |
||
Administrator |
2020-08-12 - 2024-04-12
Călăraşi, Meleşeni |
||
Administrator |
2003-02-12
Drochia, Gribova |
||
Administrator |
1996-04-29 - 2000-03-15
Teleneşti, Ordăşei |
||
Administrator |
2008-11-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 23 |
||
Administrator |
1997-06-12 - 2000-07-21
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator Lichidator |
2013-09-02
Drochia, str. 31 August, 2/A |
||
Administrator |
2002-09-25 - 2009-11-24
Soroca, Bădiceni |
||
Administrator |
1999-04-01
Soroca, Voloviţa |
||
Administrator |
2002-02-12
Floreşti, Caşunca |
||
Administrator |
2014-03-26 - 2024-04-12
Călăraşi, Sadova |
||
Administrator |
1992-12-14 - 2000-01-26
Teleneşti, Brînzenii Vechi |
||
Administrator |
2000-12-11
Soroca, str. Cantemir D., 19, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2001-07-02 - 2010-01-28
Soroca, str. Halippa P., 3, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2001-12-24
Soroca, str. Uzinelor, 5 |
||
Administrator |
2004-05-19 - 2024-06-28
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2002-02-22 - 2007-03-19
Drochia, str. Dorohoi, 47 |
||
Administrator |
1992-12-31 - 2000-06-20
Ungheni, Cetireni |
||
Administrator |
1993-03-30 - 2000-04-27
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
1993-04-12 - 2000-01-27
Ungheni, Semeni |
||
Administrator |
1993-04-23 - 2000-04-27
Ungheni, Cioropcani |
||
Administrator |
1993-04-29 - 2000-05-30
Ungheni, Chirileni |
||
Administrator |
1993-05-07 - 2000-03-17
Ungheni, Boghenii Noi |
||
Administrator |
1993-05-10 - 2000-06-27
Ungheni, Bumbăta |
||
Administrator |
2003-07-21 - 2012-02-02
Floreşti, Ciutuleşti |
||
Administrator |
2003-07-29
Floreşti, Ivanovca |
||
Administrator Lichidator |
2000-04-05 - 2010-01-29
Floreşti, Cuhureştii de Jos |