Культура зерновых, технических и кормовых растений
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-09-30 - 2000-03-17
Sîngerei, Iezărenii Vechi |
||
Administrator |
2015-03-20 - 2024-05-07
Călăraşi, Pituşca |
||
Administrator |
1997-11-20 - 2000-02-23
Sîngerei, Drăgăneşti |
||
Administrator |
1998-12-17 - 2000-06-28
Sîngerei, Bilicenii Noi |
||
Administrator |
1999-03-19
Hînceşti, Mereşeni |
||
Administrator |
1999-06-28 - 2008-09-23
Leova, Tigheci |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HÎNCEŞTI Lichidator Administrator |
1996-07-23 - 2006-06-15
Hînceşti, Obileni |
||
Administrator |
2006-05-30 - 2018-12-11
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Lichidator Administrator |
1999-06-25 - 2009-03-31
Leova, Sărata Nouă |
||
Administrator |
2003-12-23 - 2009-03-02
Leova, Băiuş |
||
Administrator |
1992-12-21 - 2000-10-02
Teleneşti, Chiştelniţa |
||
Administrator |
1998-06-26
Leova, Beştemac |
||
Administrator |
1993-03-11 - 1999-10-22
Teleneşti, Pistruieni |
||
Administrator |
2012-06-29
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
1997-09-29 - 2019-11-29
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Puşkin A. |
||
Administrator |
2003-01-29
Orhei, Donici |
||
Administrator |
1992-06-25 - 2018-06-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 71/5, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1998-05-04
Şoldăneşti, str. Alecsandri Vasile, 9 |
||
Administrator |
2003-02-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 1/5, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2004-08-05
Glodeni, Iabloana |
||
Administrator |
1994-12-13
Orhei, str. Unirii, 72 |
||
Administrator |
1999-03-23
Rezina, Lalova |
||
Administrator |
2003-04-14
Orhei, Mălăieşti |
||
Administrator |
2002-05-15
Teleneşti, Chiştelniţa |
||
Administrator |
2000-02-10
Rezina, Ignăţei |
||
Administrator |
2003-06-12
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
2004-03-29
UTA Găgăuzia, Cotovscoe, str. Lenin, 35 |
||
Administrator |
2000-03-16
Orhei, Berezlogi |
||
Administrator Lichidator |
2002-05-30 - 2006-03-30
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator |
1999-11-04
Teleneşti, Verejeni |
||
Administrator Lichidator |
2011-03-24 - 2019-11-29
Bălţi, str. Lvov, 4, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1993-04-08
Rezina, Echimăuţi |
||
Administrator |
2007-10-11
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Lenin, 107 |
||
Administrator |
2002-03-11 - 2011-12-09
Orhei, str. Gagarin Iu., 46 |
||
Lichidator Administrator Lichidator Lichidator Lichidator |
2002-06-04 - 2007-12-10
Teleneşti, Negureni |