Культура зерновых, технических и кормовых растений
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-09-11 - 2020-08-14
Rezina, str. Eminescu Mihai, 2 |
||
Administrator |
2013-09-26 - 2020-04-10
Teleneşti, Verejeni |
||
Administrator Lichidator |
1992-11-19 - 2008-12-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 32, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1997-11-06
Ialoveni, Cărbuna |
||
Lichidator |
2004-07-19 - 2015-05-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 60/5, ap.(of.) 171 |
||
Administrator |
2011-03-17
UTA Găgăuzia, Etulia |
||
Administrator |
1997-11-27 - 2000-07-26
Orhei, Bolohan |
||
Administrator |
1993-01-13 - 2001-12-10
Orhei, Vîşcăuţi |
||
Administrator |
1994-01-26
Ialoveni, Nimoreni |
||
Administrator |
2012-05-15 - 2019-07-10
Criuleni, Oniţcani |
||
Administrator |
2008-09-02 - 2019-06-12
Bălţi, str. Strîi, 1/A |
||
Administrator |
1994-06-27 - 2000-03-24
Orhei, Donici |
||
Administrator |
2001-09-18 - 2006-10-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 24, ap.(of.) 68 B |
||
Administrator |
2001-09-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 13/1, ap.(of.) 99 |
||
Administrator |
2007-02-26
Briceni, Caracuşenii Vechi |
||
Administrator |
1994-12-08 - 2000-03-15
Orhei, Pohorniceni |
||
Administrator |
1999-03-30 - 2019-06-13
Rîşcani, Hiliuţi |
||
Administrator |
1993-11-01 - 2011-07-29
Orhei, str. Iachir I., 25, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
1996-06-10
Soroca, Niorcani |
||
Administrator |
2014-03-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Griviţei, 2/1 |
||
Administrator |
1996-03-29 - 2000-08-28
Orhei, Podgoreni |
||
Administrator |
1999-06-04
Ialoveni, Ţipala |
||
Lichidator Administrator |
2010-02-18
Hînceşti, Mereşeni |
||
Administrator |
1992-12-21 - 2019-06-14
Rîşcani, str. Komarov Vl., 65/3 |
||
Administrator |
2013-04-04
Străşeni, str. Mateevici A., 18/7 |
||
Administrator |
2012-10-09
Cahul, Giurgiuleşti |
||
Administrator |
2001-05-04 - 2018-12-11
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Topolinaia, 19 |
||
Administrator |
1993-12-14
Străşeni, str. Movilă Petru, 7 |
||
Administrator |
1998-06-22 - 2000-01-26
Orhei, Lucăşeuca |
||
Administrator |
1992-07-09 - 1999-12-20
Rezina, Cogîlniceni |
||
Administrator |
2010-04-27
Sîngerei, Bilicenii Vechi |
||
Administrator |
2001-03-16 - 2014-05-19
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Griboedov, 4 |
||
Administrator |
2008-08-06 - 2019-11-26
Şoldăneşti, str. Eminescu Mihai, 32 |
||
Administrator |
2014-12-08
Străşeni, Tătăreşti |
||
Administrator |
2005-07-06
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Limanscaia, 30 |