Культура зерновых, технических и кормовых растений
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2012-01-25 - 2017-12-07
Teleneşti, Ţînţăreni |
||
Administrator |
1993-02-23 - 2001-12-26
Soroca, str. Cosăuţului, 6 |
||
Administrator |
2013-11-15 - 2018-11-28
Bălţi, str. Ostrovski, 2/A |
||
Administrator |
2008-01-29
Drochia, str. Ureche Gr., 31, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2008-04-09
Hînceşti, Cărpineni, str. Cuza Vodă, 11 |
||
Lichidator Administrator |
2012-11-07
Cimişlia, str. Soltîs Ion, 25 |
||
Administrator Lichidator |
1999-12-21
Sîngerei, Bilicenii Noi |
||
Administrator |
2004-12-16
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Ceapaev, 34 |
||
Administrator |
1993-11-19 - 2017-12-08
Bălţi, str. Bulgară, 130/1, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2003-02-25
Străşeni, Sireţi |
||
Administrator |
2005-05-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 15/2, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1994-01-18 - 2018-11-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 108 |
||
Administrator |
1995-05-26 - 2024-01-04
Şoldăneşti, Chipeşca |
||
Administrator |
1995-11-06 - 2001-06-28
Floreşti, str. Macarenco, 5 |
||
Administrator |
2014-03-11
Cimişlia, Cenac |
||
Administrator |
1992-09-30
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
1992-03-30
Anenii Noi, Merenii Noi |
||
Administrator |
1992-11-20
Anenii Noi, str. Timireazev, 26 |
||
Administrator |
1994-03-16
Anenii Noi, str. Soltîs proezd, 8 |
||
Administrator |
1996-08-05 - 2000-08-22
Anenii Noi, Cobusca Veche |
||
Administrator |
1996-01-25
Anenii Noi, Gura Bîcului |
||
Administrator |
1993-04-05 - 2018-11-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 7 |
||
Administrator |
2007-02-28 - 2019-07-01
UTA Găgăuzia, Joltai, str. Lenin, 35 |
||
Administrator |
1994-01-25 - 2019-07-01
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Zarecinaia, 3 |
||
Administrator |
1993-03-03 - 1998-09-22
Basarabeasca, str. Sindicatelor, 20 |
||
Administrator |
1994-02-07 - 2017-09-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Avicenna, 15/2 |
||
Administrator |
2002-12-19
Ungheni, Vulpeşti |
||
Administrator |
1993-01-27 - 2000-04-27
Briceni, Hlina |
||
Administrator |
1993-01-27 - 2000-06-28
Briceni, Halahora de Sus |
||
Administrator |
1993-01-28 - 2000-06-30
Briceni, Criva |
||
Administrator |
1993-01-28 - 2000-04-27
Briceni, Caracuşenii Vechi |
||
Administrator |
1998-04-06 - 2018-11-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 9/1, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2014-10-29
Făleşti, Sărata Veche |
||
Administrator |
2008-04-07
Rezina, Slobozia-Horodişte |
||
Administrator |
2008-04-30
Leova, Borogani |