|
|
2013-05-03
mun. Chişinău, Durleşti, str. Chimiştilor, 7, ap.(of.) 36
|
|
|
|
1994-03-22 - 1998-03-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11, ap.(of.) 135
|
|
|
|
2014-05-29
Soroca, Egoreni
|
|
|
|
2012-05-07 - 2020-03-18
Cantemir, Stoianovca
|
|
|
|
1999-02-18 - 2005-08-24
Criuleni, Drăsliceni
|
|
|
|
2007-09-27 - 2019-07-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pruncul Ion, 4/1
|
|
|
|
2000-07-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 10, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2000-08-07
mun. Chişinău, Cricova, str. Minerilor, 13, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2000-09-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sihastrului, 38
|
|
|
|
2011-12-07 - 2020-08-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 60
|
|
|
|
2007-02-28
Ocniţa, Sauca
|
|
|
|
2006-10-12
mun. Chişinău, Cricova, str. Chişinăului, 30
|
|
|
|
2015-01-22
UTA Găgăuzia, Avdarma, str. Frunze M., 13
|
|
|
|
1999-01-29
Ungheni, Chirileni
|
|
|
|
1992-07-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 6
|
|
|
|
2013-01-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cibotari Maria, 28
|
|
|
|
2014-08-04 - 2018-05-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 17, ap.(of.) 602
|
|
|
|
2007-03-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 132, ap.(of.) 81
|
|
|
|
1993-03-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 155
|
|
|
|
1994-06-24
Bălţi, str. Victoriei, 90/A
|
|
|
|
1993-06-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 406, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1993-01-21 - 2000-01-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 10/1, ap.(of.) 77
|
|
|
|
1993-08-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 194/1, ap.(of.) 42
|
|
|
|
1993-01-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 4, ap.(of.) 93
|
|
|
|
2011-11-17 - 2021-09-17
Ialoveni, str. Costin Miron, 10
|
|
|
|
1993-12-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 163/1, ap.(of.) 68
|
|
|
|
1993-04-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Unirii piaţa, 1, ap.(of.) 409
|
|
|
|
2005-08-01 - 2022-03-30
Leova, Cneazevca
|
|
|
|
2003-07-10 - 2022-01-24
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Molodiojnaia, 1
|
|
|
|
1999-02-17 - 2012-09-11
Sîngerei, Alexăndreni
|
|
|
|
1994-06-22 - 2013-12-23
Hînceşti, str. Ciocîrliei, 22/A
|
|
|
|
2015-02-20
Hînceşti, Cărpineni, str. Grădinilor, 8
|
|
|
|
2004-05-26 - 2020-03-17
Bălţi, str. Bulgară, 62, ap.(of.) 37
|
|
|
|
1994-09-22 - 2022-01-31
Orhei, Peresecina
|
|
|
|
2009-08-14
Sîngerei, Prepeliţa
|
|