Культура зерновых, технических и кормовых растений
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2006-02-01
Străşeni, str. Chişinăului şos., 4B |
||
Administrator |
2004-03-10 - 2024-03-05
Călăraşi, Păuleşti |
||
Administrator |
1996-07-23 - 2012-04-03
Orhei, str. Costin Miron, 1, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2012-04-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 22/1, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1996-12-16 - 2012-04-20
Rezina, Ţahnăuţi |
||
Administrator |
1995-12-08 - 2017-03-16
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
1995-07-24 - 2012-05-31
Orhei, str. Eliberării, 68 |
||
Administrator |
1993-09-20
Şoldăneşti, str. Ghiocel, 11 |
||
Administrator |
2012-10-23
Teleneşti, Mihălaşa |
||
Administrator |
1993-12-03 - 2018-10-18
Rîşcani, Răcăria |
||
Administrator |
2005-04-22
Bălţi, str. Konev Ivan, 24, ap.(of.) 69 |
||
Administrator Lichidator |
1993-02-17 - 2017-08-04
Hînceşti, str. 31 August 1989, 1 |
||
Administrator |
2011-09-09
Hînceşti, Bălceana |
||
Administrator |
1998-09-30 - 2012-06-01
Căuşeni, str. Mateevici A., 129 |
||
Administrator |
2002-05-31 - 2012-07-11
Ştefan Vodă, str. Zona Industrială, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2007-04-02
Bălţi, str. Nekrasov, 43 |
||
Administrator |
2014-10-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 8/1, ap.(of.) 61 |
||
Administrator |
1998-09-04 - 2020-09-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 20/2, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2008-08-14
Anenii Noi, Delacău |
||
Administrator |
2012-02-08
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Voroşilov, 139 |
||
Administrator |
2012-02-08
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Sadovaia, 141 |
||
Administrator |
2012-03-12 - 2012-04-04
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Kalinin, 14 |
||
Administrator |
2012-05-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. 200 let Comratu, 1 |
||
Administrator |
2012-06-19
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin, 108 |
||
Administrator |
2003-01-13 - 2021-10-22
Ialoveni, Văsieni, str. Ştefan cel Mare, 50 |
||
Administrator |
2005-05-10
Drochia, Hăsnăşenii Mari |
||
Administrator |
2012-10-23
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
2009-05-25
mun. Chişinău, Truşeni |
||
Administrator Lichidator |
2012-08-28 - 2021-09-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 202/1, ap.(of.) 100 |
||
Administrator Lichidator |
2012-04-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 7/2, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1999-04-20
Făleşti, Pruteni |
||
Administrator |
2014-05-08
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2014-05-08
Criuleni, Cimişeni |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2012-11-20
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1999-02-23
Sîngerei, str. Independenţei, 107 |