Культура зерновых, технических и кормовых растений
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2012-11-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 22 |
||
Administrator |
2012-11-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 799 |
||
Administrator |
2007-03-02 - 2021-01-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 47 |
||
Administrator |
2012-11-27
Anenii Noi, Varniţa, str. Ştefan cel Mare, 43/A |
||
Administrator |
2012-11-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 76/6, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2012-12-11
Anenii Noi, Botnăreşti |
||
Administrator |
1993-01-12 - 2017-07-27
Ocniţa, Otaci, str. Crasnoarmeiscaia, 144 |
||
Administrator |
1993-01-14 - 2017-07-27
Ocniţa, str. Komarov Vl., 1Ђ |
||
Administrator |
1993-03-01 - 2017-07-27
Ocniţa, Corestăuţi |
||
Administrator |
2007-10-08 - 2021-01-18
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Sadovaia, 146 |
||
Administrator |
2012-10-16
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lomonosov M., 33 |
||
Lichidator |
2007-12-18 - 2017-02-23
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator |
2012-04-20
Rîşcani, Recea |
||
Administrator |
2007-12-18
Criuleni, Jevreni |
||
Administrator |
2012-06-07
Rîşcani, Mălăieşti |
||
Administrator |
2012-07-17
Bălţi, str. Eminescu M. bd., 10, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2012-09-24
Glodeni, Danu |
||
Administrator |
2012-11-22
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator |
2001-07-27 - 2024-06-04
Cahul, Cotihana |
||
Administrator |
2006-07-18 - 2017-07-27
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2012-03-12
Taraclia, str. Gogol, 159 |
||
Administrator |
2012-07-18
Cantemir, Pleşeni |
||
Administrator |
2007-12-25
Glodeni, Balatina |
||
Administrator |
2012-07-20
Briceni, str. Olimpiiscaia, 3 |
||
Administrator |
2012-02-20
Hînceşti, Boghiceni |
||
Administrator |
2012-02-28
Cimişlia, Ivanovca Nouă |
||
Administrator |
2012-05-11
Basarabeasca, Başcalia, str. Ştefan cel Mare |
||
Administrator |
1999-06-18
Drochia, Antoneuca |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1992-08-26 - 2014-04-03
Făleşti, Glinjeni |
||
Administrator |
2013-06-06
Ialoveni, Nimoreni |
||
Administrator |
1993-03-11 - 2012-07-31
Hînceşti, str. 31 August 1989, 1 |
||
Administrator |
1992-09-10 - 2012-08-16
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 92, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2014-05-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 64/1, ap.(of.) 128 |
||
Administrator |
2007-04-20
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
2013-01-04
Hînceşti, str. Păcii, 4/A |