Выращивание зерновых (исключительно риса), зернобобовых и масличных культур
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2017-05-29
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
2007-10-24 - 2024-03-05
Edineţ, Gordineşti |
||
Administrator |
1993-03-24
Glodeni, Hîjdieni |
||
Administrator |
2011-10-03
Şoldăneşti, Zahorna |
||
Administrator |
2024-02-20
Orhei, Furceni |
||
Administrator |
1992-05-13 - 2019-11-18
Drochia, str. Ţiolkovski, 7 |
||
Administrator |
2015-12-07 - 2020-02-03
mun. Chişinău, Băcioi, str. Independenţei, 47/2 |
||
Administrator |
1992-05-27 - 2019-11-18
Drochia, str. Sfatul Ţării, 15 |
||
Administrator |
2024-02-28
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator |
2021-06-17
Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn, 73/a |
||
Administrator |
2021-06-18
Bălţi, str. Puşkin Alexandr, 29, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2024-06-14
Căuşeni, Tocuz |
||
Administrator |
2015-07-27
Rezina, Ignăţei |
||
Administrator |
2024-02-28
Rezina, Tarasova |
||
Administrator |
2024-02-27
Rezina, str. Lomonosov M., 176 A |
||
Administrator |
2024-02-29
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
2017-08-09
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
2018-06-06 - 2024-01-16
Drochia, Palanca |
||
Administrator |
2021-06-29
Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 193 |
||
Administrator |
2014-05-08
Soroca, Zastînca |
||
Administrator |
2014-07-31
Drochia, Lazo |
||
Administrator |
2022-06-28
Drochia, Gribova |
||
Administrator |
2000-10-09
Drochia, Popeştii de Sus |
||
Administrator |
2021-07-02
Bălţi, str. Şalom Aleihem, 77, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2017-10-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Academician Sergiu Rădăuţanu, 9, ap.(of.) 104A |
||
Administrator |
2016-07-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 5, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2021-01-21
Făleşti, Năvîrneţ |
||
Administrator |
2019-07-10
Criuleni, Porumbeni, str. Renaşterii, 3 |
||
Administrator |
2012-03-21
Soroca, Vădeni |
||
Administrator |
2018-07-31
Cimişlia, str. Viteazul Mihai, 92 |
||
Administrator |
2016-12-08 - 2024-01-15
Soroca, Rudi |
||
Administrator |
2009-09-08 - 2024-01-15
Soroca, Rudi |
||
Administrator |
2021-01-29 - 2024-01-15
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
2019-01-18 - 2024-01-15
Soroca, Rudi |
||
Administrator |
2019-01-08
Soroca, Rudi |