Выращивание зерновых (исключительно риса), зернобобовых и масличных культур
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-08-03 - 2017-10-02
Orhei, str. Glavan B., 9, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1994-08-11 - 2017-10-02
Orhei, str. Ştefan cel Mare, 4, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
1994-08-19 - 2017-10-02
Orhei, str. 31 August, 9, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1994-08-19 - 2017-10-02
Orhei, str. Gorkii, 20 |
||
Administrator |
1994-08-24 - 2017-10-02
Orhei, str. Iachir I., 19, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
1994-09-01 - 2017-10-02
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1994-09-01 - 2017-10-02
Orhei, str. Tineretului, 4 |
||
Administrator |
1994-09-01 - 2017-10-02
Orhei, str. Eliberării, 27 |
||
Administrator |
1994-09-02 - 2017-10-02
Orhei, str. Sadoveanu M., 28, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1994-09-05 - 2017-10-02
Orhei, str. Troşceanschi Fiodor, 10 |
||
Administrator |
2011-03-01 - 2024-02-13
Donduşeni, Arioneşti |
||
Administrator |
2011-12-19
Ocniţa, Sauca |
||
Administrator |
2002-04-24
Ocniţa, Sauca |
||
Administrator |
2009-05-07
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
2014-04-03 - 2024-02-16
Briceni, Teţcani |
||
Administrator |
1994-09-06 - 2017-10-02
Orhei, str. Asachi Gh., 9 |
||
Administrator |
2019-05-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 13/1, ap.(of.) 1k |
||
Administrator |
1994-09-13 - 2017-10-02
Orhei, str. 31 August, 166 |
||
Administrator |
1994-09-14 - 2017-10-02
Orhei, str. Stamati C., 33 |
||
Administrator |
1994-09-15 - 2017-10-02
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
2022-07-08
Soroca, Cosăuţi |
||
Administrator |
2017-12-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Profesor Ion Dumeniuk, 20, ap.(of.) 5A |
||
Administrator |
1994-09-27 - 2017-10-02
Orhei, Bieşti |
||
Administrator |
1994-10-06 - 2017-10-02
Orhei, str. Iachir I., 29, ap.(of.) 82 |
||
Administrator |
1994-10-12 - 2017-10-02
Orhei, str. Frunze M., 13 |
||
Administrator |
2004-01-05 - 2024-02-14
Donduşeni, Arioneşti |
||
Administrator |
2018-02-28
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
2015-07-28
Hînceşti, Paşcani |
||
Administrator |
2016-11-04 - 2024-02-14
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
2019-03-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 5, ap.(of.) 111 |
||
Administrator |
2013-02-25 - 2024-02-14
Donduşeni, Arioneşti |
||
Administrator |
1993-11-02 - 2021-01-21
Teleneşti, str. Renaşterii, 100, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2018-03-26
Cahul, str. Profesorul Ostaşcu, 16 |
||
Administrator |
2014-03-19
Donduşeni, Codrenii Noi |
||
Administrator |
2018-07-11
Sîngerei, Ţambula |