Выращивание зерновых (исключительно риса), зернобобовых и масличных культур
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-03-14 - 2024-02-08
Făleşti, Albineţul Vechi |
||
Administrator |
2012-04-20 - 2024-02-08
Glodeni, Cobani |
||
Administrator |
2018-11-15 - 2019-05-17
Sîngerei, Alexăndreni |
||
Administrator |
2011-01-19
Glodeni, Hîjdieni |
||
Administrator Lichidator |
2019-12-30 - 2021-07-21
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
2001-03-26
Făleşti, Bocani |
||
Administrator Lichidator |
2019-12-30 - 2021-07-21
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
2022-01-06
Leova, Cneazevca |
||
Administrator |
2018-07-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 2/4 |
||
Administrator |
2018-02-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 35/B, ap.(of.) 5 |
||
Administrator Administrator |
2018-06-07 - 2022-10-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307 |
||
Administrator |
2018-03-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 126, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2019-03-20
Drochia, Mîndîc |
||
Administrator |
2008-12-12
Drochia, Fîntîniţa |
||
Administrator |
1995-01-27 - 2020-01-17
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1995-06-27 - 2020-01-17
Briceni, str. Eminescu Mihai, 27, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2018-03-05
Ialoveni, Horeşti |
||
Administrator |
1996-05-30 - 2018-03-20
Orhei, Cucuruzeni |
||
Administrator |
2018-07-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Profesor Ion Dumeniuk, 17, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1996-06-27 - 2018-03-20
Orhei, str. Lupu Vasile, 5, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2022-01-24
Hînceşti, Logăneşti |
||
Administrator |
2010-05-24
Făleşti, Chetriş |
||
Administrator |
1995-10-18 - 2018-03-07
Orhei, str. Iachir I., 43, ap.(of.) 71/A |
||
Administrator |
1995-11-29 - 2017-06-16
Şoldăneşti, str. Podgorenilor, 35 |
||
Administrator |
1995-12-18 - 2017-06-16
Şoldăneşti, str. Cotovschi, 4 |
||
Administrator |
2024-03-11
Drochia, Lazo |
||
Administrator |
1996-01-03 - 2017-06-16
Şoldăneşti, Salcia |
||
Administrator |
1996-01-09 - 2017-06-16
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Administrator |
1996-02-07 - 2017-06-16
Şoldăneşti, Şipca |
||
Administrator |
1996-02-20 - 2017-06-16
Şoldăneşti, str. Tinereţii, 47/1 |
||
Administrator |
1992-04-22 - 2017-06-16
Rezina, Pecişte |
||
Administrator |
1992-11-20 - 2017-06-16
Rezina, str. Voluntarilor, 14, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2022-01-25
Cimişlia, Gura Galbenei, str. Alecsandri Vasile, 45 |
||
Administrator |
1992-12-30 - 2017-06-16
Rezina, Ţareuca |
||
Administrator |
1993-01-13 - 2017-06-16
Rezina, str. Matrosov, 3 |