Выращивание зерновых (исключительно риса), зернобобовых и масличных культур
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2018-03-27
Edineţ, Hincăuţi |
||
Administrator |
1999-08-12 - 2024-03-20
Donduşeni, Arioneşti |
||
Administrator |
2006-03-10 - 2024-03-20
Donduşeni, Pocrovca |
||
Administrator |
2008-02-25 - 2024-03-20
Donduşeni, Arioneşti |
||
Administrator |
2000-06-05
Cahul, Pelinei |
||
Administrator |
2010-06-23
Cahul, Pelinei |
||
Administrator |
2018-06-11
Căuşeni, Tocuz |
||
Administrator |
2018-02-16
Căuşeni, Copanca |
||
Administrator |
2016-08-18
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Tolstoi str-la, 14 |
||
Administrator |
2014-01-13
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Suslov Vasili, 3 |
||
Administrator |
2016-06-06 - 2024-03-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Benderscaia, 71 |
||
Administrator |
2004-03-02 - 2024-03-21
UTA Găgăuzia, Dezghingea |
||
Administrator |
2000-10-19 - 2024-03-21
UTA Găgăuzia, Avdarma |
||
Administrator |
1995-11-03 - 2024-03-21
UTA Găgăuzia, Chioselia Rusă, str. Pobedî, 39 |
||
Administrator |
2003-12-21 - 2024-03-21
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Gagarin Iu., 144A |
||
Administrator |
2004-12-28
Briceni, Beleavinţi |
||
Administrator |
2019-12-20 - 2024-03-21
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2020-06-04
Briceni, Şirăuţi |
||
Administrator |
2007-01-04
Briceni, Larga |
||
Administrator |
2018-01-02
Dubăsari, Vasilievca, str. Tineretului, 7 |
||
Administrator |
2015-08-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 2/4 |
||
Administrator |
2024-03-21
Criuleni, Porumbeni, str. Agronomilor, 16 |
||
Administrator |
2017-12-13
Călăraşi, Dereneu |
||
Administrator |
2012-02-21
Soroca, Alexandru cel Bun |
||
Administrator |
2021-05-27
Soroca, Hristici |
||
Administrator |
2022-03-07
Soroca, Trifăuţi |
||
Administrator |
2024-03-21
Taraclia, Mirnoe |
||
Administrator |
2011-02-15
Şoldăneşti, Vadul-Raşcov |
||
Administrator Administrator |
2021-10-26
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
2001-10-16
Cantemir, Antoneşti |
||
Administrator |
2004-06-15
Cantemir, Lingura |
||
Administrator |
2003-08-04
Cantemir, Ţărăncuţa |
||
Administrator |
2004-05-06
Donduşeni, Teleşeuca |
||
Administrator |
2010-11-18
Rezina, Gordineşti |
||
Administrator |
2017-04-26
Rezina, Buşăuca |