Выращивание зерновых (исключительно риса), зернобобовых и масличных культур
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-05-22
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
2005-05-10
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2013-01-29
Cantemir, Tartaul |
||
Administrator |
2020-01-16
Cantemir, Chioselia |
||
Administrator |
2015-07-27
Ialoveni, Moleşti |
||
Administrator |
2014-10-31
Cantemir, Baimaclia |
||
Administrator |
2018-03-20 - 2024-02-27
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator |
2018-01-04 - 2024-02-27
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator |
2018-03-16 - 2024-02-27
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator |
2024-08-01
Cahul, Tătăreşti |
||
Administrator |
2001-05-04 - 2024-02-27
Cantemir, Tartaul |
||
Administrator |
2015-12-04
Cahul, str. Viteazul Mihai, 49, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2000-03-15
Sîngerei, Bilicenii Vechi |
||
Administrator |
2014-04-07
Glodeni, Duşmani |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2007-08-08
Cahul, Baurci-Moldoveni |
||
Administrator |
2019-08-01
Călăraşi, Pîrjolteni |
||
Administrator |
2010-09-27
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
2024-08-02
Făleşti, Egorovca |
||
Administrator |
2018-06-20 - 2024-02-16
Cantemir, Cîrpeşti |
||
Administrator |
2002-06-12
mun. Chişinău, Codru, str. Mioriţa, 60 |
||
Administrator |
2000-05-11
Ungheni, str. Lupu Vasile, 6, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2020-04-24 - 2024-02-16
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
2000-07-17 - 2024-02-16
Făleşti, Risipeni |
||
Administrator |
2001-03-28 - 2024-02-16
Făleşti, Risipeni |
||
Administrator |
1999-06-24 - 2024-02-16
Făleşti, Risipeni |
||
Administrator |
2000-11-22 - 2024-02-16
Făleşti, Bocşa |
||
Administrator |
2000-03-09 - 2024-02-16
Făleşti, Bocşa |
||
Administrator |
2000-11-22 - 2024-02-16
Făleşti, Bocşa |
||
Administrator |
1997-02-24 - 2024-02-16
Făleşti, Risipeni |
||
Administrator |
1997-02-24 - 2024-02-16
Făleşti, Risipeni |
||
Administrator |
2000-09-06 - 2024-02-16
Făleşti, Bocşa |
||
Administrator |
2016-06-03 - 2024-02-16
Sîngerei, Izvoare |
||
Administrator Administrator |
2009-02-11
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Drujbî, 14 |
||
Administrator Administrator |
2016-10-26 - 2024-08-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 23 |
||
Administrator |
2018-11-15 - 2024-08-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negreşteni, 9, ap.(of.) 12 |