Овощная культура
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-06-05 - 2018-02-09
Ungheni, str. Gagarin Iu., 19 |
||
Administrator |
1996-04-27
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
2004-07-20
Briceni, Hlina |
||
Administrator Lichidator |
2001-03-22 - 2011-01-06
Edineţ, str. Pescarilor, 28 |
||
Administrator |
2004-11-18
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
1994-02-21 - 2018-04-11
Străşeni, Grebleşti |
||
Administrator |
2004-07-05
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 109, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2004-09-07 - 2011-02-04
Ocniţa, Naslavcea |
||
Administrator |
2004-11-24 - 2009-09-07
Ocniţa, Hădărăuţi |
||
Administrator |
1992-10-23 - 2020-11-17
mun. Chişinău, Durleşti, str. Timişoara, 32 |
||
Administrator |
2000-09-28 - 2007-11-20
Edineţ, Brătuşeni, str. Lazo S. |
||
Administrator |
2005-07-21
Edineţ, str. Livezilor, 12 |
||
Lichidator Administrator |
2015-02-11
Briceni, Teţcani |
||
2001-09-06 - 2006-08-07
Donduşeni, str. Independenţei, 1/2, ap.(of.) 3 |
|||
2001-03-29 - 2006-01-10
Cimişlia, Ecaterinovca |
|||
Administrator Lichidator |
2001-09-06 - 2008-08-06
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
1994-04-21 - 2000-07-26
Cimişlia, Sagaidac |
||
Administrator |
1995-01-02 - 2020-02-10
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 16, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
1997-09-04
Orhei, Bolohan |
||
Administrator |
1993-11-30 - 2012-02-10
Teleneşti, Negureni, str. 2 Decembrie, 12, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
1993-05-31
Şoldăneşti, str. Ghiocel, 2 |
||
Administrator |
1994-02-14 - 2015-09-28
Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 68 |
||
Administrator |
1996-03-21 - 2006-03-30
Rezina, str. Trandafirilor, 6/3, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1993-02-19 - 2000-06-14
Cimişlia, Sagaidac |
||
Administrator |
1993-06-30
Şoldăneşti, Fuzăuca |
||
1999-04-22 - 2004-07-20
Orhei, str. Iachir I., 25, ap.(of.) 15 |
|||
1995-09-28 - 2004-07-20
Teleneşti, Hirişeni |
|||
Administrator Lichidator |
2010-02-15
Ocniţa, Otaci, str. Prieteniei, 52 |
||
Administrator |
1995-10-18 - 1997-08-27
Cimişlia, Hîrtop |
||
1998-10-29 - 2005-08-22
Orhei, str. Cantemir Dimitrie bd., 42 |
|||
Administrator |
1995-11-29 - 2002-07-23
Cimişlia, Ecaterinovca |
||
Administrator |
1996-05-07
Floreşti, Tîrgul-Vertiujeni |
||
Administrator |
1993-12-20 - 2011-07-08
Floreşti, str. Costin Miron, 16 |
||
Administrator |
1996-06-12 - 1998-01-16
Cimişlia, Hîrtop |
||
Administrator |
1992-09-30 - 2003-09-24
Hînceşti, str. Comisarul Mihai Moraru, 66, ap.(of.) 3 |