Овощная культура
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-12-28 - 1998-01-28
Hînceşti, Logăneşti |
||
Administrator |
1996-03-29
Dubăsari, Cocieri, str. Dubăsari, 22 |
||
1995-11-14 - 2005-07-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ceucari, 8, ap.(of.) 56 |
|||
Administrator |
1994-01-29 - 2000-07-17
Hînceşti, str. Hâncu Iacob, 109, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1994-02-09 - 2001-07-20
Hînceşti, str. 31 August 1989, 15, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2005-01-03
Ialoveni, str. Vieru Grigore, 1 |
||
Administrator |
1994-12-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2000-02-29
Hînceşti, Mereşeni |
||
Administrator |
2004-06-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Aerodromului, 11/1, ap.(of.) CM |
||
Administrator |
2004-06-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dimineţii, 48, ap.(of.) 87 |
||
Administrator |
1994-06-09 - 1999-08-23
Hînceşti, Negrea |
||
Administrator |
1994-06-17 - 1998-07-13
Hînceşti, Crasnoarmeiscoe |
||
Administrator |
1994-07-05 - 1998-01-19
Hînceşti, Sofia |
||
Administrator |
1994-07-07 - 1997-12-08
Hînceşti, Oneşti |
||
Administrator |
1994-08-08 - 2000-08-09
Hînceşti, str. 31 August 1989, 37 |
||
Administrator |
2004-12-28 - 2024-03-29
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
1994-10-10 - 1999-09-27
Hînceşti, Şipoteni |
||
Administrator |
1994-12-05 - 1998-04-09
Hînceşti, Dahnovici |
||
Administrator |
1998-02-09
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Mateevici A., 4 |
||
Administrator |
1994-12-08 - 1998-07-13
Hînceşti, Mireşti |
||
Administrator |
2001-05-07 - 2011-11-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65, ap.(of.) 615 |
||
Administrator |
1995-01-23 - 2001-07-10
Hînceşti, Bujor |
||
Administrator |
1997-02-12 - 2017-02-27
Edineţ, Cupcini, str. Eminescu Mihai, 45 |
||
Administrator |
1997-07-10
Străşeni, Sireţi |
||
Administrator |
1994-11-30 - 2018-06-15
Cahul, str. Tineretului, 10/1, ap.(of.) 97 |
||
Administrator |
1994-12-05 - 2018-06-15
Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 71, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1994-08-19 - 2018-06-15
Cahul, Alexandru Ioan Cuza |
||
Administrator |
2004-09-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 35/4, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2003-05-27 - 2020-11-16
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Mateevici A., 9 |
||
Administrator |
1995-07-13 - 2001-09-28
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
1995-06-16
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Plopilor, 11 |
||
Administrator |
1995-07-17 - 2001-06-27
Hînceşti, Paşcani |
||
Administrator |
2004-09-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 100 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere |
1995-01-10
mun. Chişinău, Bubuieci |
||
Administrator |
1995-08-02 - 2000-07-11
Hînceşti, Oneşti |