Овощная культура
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-01-21 - 1999-11-04
Hînceşti, Oneşti |
||
Administrator |
1995-09-04 - 1999-12-15
Hînceşti, Logăneşti |
||
Administrator |
1998-04-22 - 2021-02-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 6/2, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2000-11-07
Străşeni, str. Mateevici A., 16/A, ap.(of.) 61 |
||
Administrator |
1994-06-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 100 |
||
Administrator |
1995-02-07 - 2019-07-25
Cantemir, Plopi |
||
Administrator |
1993-06-29 - 2019-07-25
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
1995-12-12 - 2019-07-25
Cantemir, Chioselia |
||
Administrator |
1993-06-30 - 2019-07-25
Cantemir, Ciobalaccia, str. Tineretului |
||
Administrator |
1993-01-27 - 2001-03-23
Hînceşti, str. Mitropolit Varlaam, 14, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1997-12-11
Drochia, Sofia, str. <, 108 |
||
Administrator |
1993-01-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 30/A, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1994-07-19 - 2018-01-17
Edineţ, str. Cristea Alexandru, 35 |
||
Administrator |
1997-08-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Millo Matei, 9/3 |
||
Administrator |
1994-08-26 - 2018-01-17
Edineţ, str. Baltă Trifan, 101 |
||
Administrator |
1993-03-03 - 1997-09-22
Hînceşti, Voinescu |
||
Administrator |
1993-03-25 - 2000-03-24
Hînceşti, str. Comisarul Mihai Moraru, 24 |
||
Administrator |
1994-11-02 - 2018-01-17
Edineţ, str. Păcii, 63, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1994-11-04 - 2018-01-17
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 11, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1993-03-25 - 2002-02-26
Hînceşti, str. Movilă Petru, 52 |
||
Administrator |
2004-02-26
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Luceafărul, 14, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2013-04-23
Făleşti, Năvîrneţ |
||
Administrator |
1994-07-18 - 2024-03-29
Soroca, Cureşniţa Nouă |
||
Administrator Lichidator |
2010-11-24
Ialoveni, str. Basarabia, 1, ap.(of.) 83 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1998-02-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 1 |
||
Administrator |
2004-04-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 172/A, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2004-03-29 - 2010-11-18
Dubăsari, Doroţcaia |
||
Administrator |
1993-09-23 - 1998-03-30
Hînceşti, Voinescu |
||
Administrator |
2012-04-20 - 2015-09-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 5/6, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1993-10-13 - 2000-11-14
Hînceşti, str. Marinescu Al., 25 |
||
Administrator Lichidator |
2006-12-05 - 2016-11-21
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator |
1993-10-22 - 2014-09-25
Orhei, str. Soltîs Ion, 13 |
||
Administrator |
2000-08-15 - 2014-09-23
Orhei, Zahoreni |
||
Administrator |
1993-11-12 - 1997-10-09
Hînceşti, Secăreni |
||
Administrator |
1993-12-10 - 1998-03-30
Hînceşti, Bujor |