Овощная культура
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-02-04 - 2019-07-22
Cantemir, Cania |
||
Lichidator Administrator |
1999-05-04 - 2011-09-09
Ştefan Vodă, Ştefăneşti |
||
Administrator |
1999-11-09 - 2019-07-19
Cantemir, Plopi |
||
Administrator |
2000-02-18 - 2009-04-10
Ştefan Vodă, str. 31 August, 5, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1996-04-11 - 2000-04-14
Ungheni, Morenii Noi |
||
Administrator |
1995-06-13
Drochia, Cotova |
||
Administrator |
1993-05-19 - 2020-04-23
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gorkii, 66 |
||
Administrator Lichidator |
1997-12-26 - 2010-02-13
Călăraşi, Nişcani |
||
1993-07-14 - 2004-07-16
Ungheni, str. Boico Alexandru, 3, ap.(of.) 44 |
|||
Întreprinzător Individual CIOBANU DANIELA Lichidator Administrator |
1996-03-06 - 2015-12-29
Edineţ, str. Independenţei, 14/a |
||
Administrator |
1994-10-01 - 2022-02-08
Făleşti, Năvîrneţ |
||
Administrator |
1993-12-27 - 2020-04-23
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lazo S., 7 |
||
Administrator |
1992-05-13 - 2000-07-25
Floreşti, Ghindeşti, str. Sadovaia, 106 |
||
1994-05-30 - 2005-11-07
Călăraşi, str. Eminescu Mihai, 51 |
|||
Administrator |
1992-12-09 - 1998-05-14
Floreşti, str. 31 August 1989, 78/3 |
||
Administrator |
1992-07-15 - 2020-04-23
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 33, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1995-08-14
Drochia, str. <, 16 |
||
Administrator |
1995-09-13
Drochia, str. Burebista, 68 |
||
Administrator |
1993-03-24 - 2002-06-11
Floreşti, Băhrineşti |
||
Administrator |
1993-03-31 - 1999-01-28
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 59/60 |
||
Administrator |
1995-11-22
Drochia, Ochiul Alb |
||
Administrator |
1993-11-01 - 2000-07-25
Floreşti, str. Dacia, 21/2, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1995-07-05
Ungheni, Todireşti |
||
Administrator |
2001-03-01 - 2022-02-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Buiucani, 5, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1994-05-27
Ungheni, str. Naţională, 27, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
1995-04-10 - 2001-06-28
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 2 |
||
Administrator |
1995-01-17 - 2021-02-24
Taraclia, str. Puşkin A., 16 |
||
Administrator |
1995-09-19
Ungheni, Corneşti, str. Eminescu Mihai, 14, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1995-08-09 - 2002-02-18
Floreşti, Cerniţa |
||
Administrator |
1999-08-19 - 2008-06-20
Călăraşi, Bravicea |
||
Administrator |
1996-03-22
Drochia, Gribova |
||
Administrator |
1996-03-27
Drochia, Popeştii de Sus |
||
Administrator |
1994-03-02 - 2021-02-24
Taraclia, str. Marx Karl, 39 |
||
Administrator |
1996-04-18 - 2000-03-14
Floreşti, Roşieticii Vechi |
||
Administrator |
1992-12-17
Taraclia, str. Sadovaia, 75 |