Овощная культура
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-10-10 - 2018-08-03
Căuşeni, Căinari, str. Alexandru cel Bun, 1/A, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1994-02-24 - 2000-08-17
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
1999-05-11
Anenii Noi, str. Zagorodnaia, 29 |
||
Administrator |
1994-07-04 - 2001-06-28
Orhei, Jora de Mijloc |
||
Administrator |
1994-07-29 - 2001-12-10
Orhei, Puţintei |
||
Administrator |
2003-12-26
Dubăsari, Coşniţa |
||
Administrator |
1994-11-23 - 2002-04-04
Orhei, str. Colindătorilor, 21 |
||
Administrator |
1994-11-29 - 2000-05-25
Orhei, Morozeni |
||
Administrator |
2013-01-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lermontov M., 124/2 |
||
Administrator |
1996-03-06
Donduşeni, Sudarca |
||
Administrator |
1992-09-28 - 2000-03-24
Orhei, Piatra |
||
Administrator |
1995-04-26 - 1998-06-29
Orhei, Puţintei |
||
Administrator |
1996-04-23
Soroca, Tătărăuca Veche |
||
Administrator |
1995-07-24 - 1998-10-10
Orhei, str. Sadoveanu M., 24/54 |
||
Administrator |
1995-10-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ţepeş Vlad, 29 |
||
Administrator |
1992-11-09 - 2017-11-07
Şoldăneşti, str. Livezilor, 39/1 |
||
Administrator |
1995-02-06 - 2019-06-14
Rîşcani, str. Plămădeală A., 48 |
||
Administrator |
1996-04-24 - 2000-04-25
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
2017-02-23
Rîşcani, Aluniş |
||
Administrator |
1992-06-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 2/A, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1996-11-28 - 2001-04-17
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
1996-12-20 - 2000-09-25
Orhei, Sirota |
||
Administrator |
1997-07-24 - 1999-10-14
Orhei, str. 31 August 1989, 127 |
||
Administrator |
1998-06-22
Criuleni, str. 31 August 1989, 177 |
||
Administrator |
1998-11-02 - 2019-07-10
Cantemir, Vişniovca |
||
Administrator |
1998-11-03 - 2002-04-01
Orhei, Mălăieşti |
||
Administrator |
1992-07-09 - 1999-12-20
Rezina, Cogîlniceni |
||
Administrator |
1996-04-11
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
2013-01-03 - 2019-11-26
Teleneşti, Verejeni |
||
Administrator |
1994-11-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 60, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1994-11-09 - 2000-03-17
Rezina, Pripiceni-Răzeşi |
||
Administrator |
1994-12-23 - 2001-12-20
Rezina, Cinişeuţi |
||
Administrator |
1993-06-10
Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 149, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1995-03-13 - 2002-04-01
Rezina, Ţareuca |
||
Administrator |
1995-04-18 - 2000-04-14
Rezina, Horodişte |