Овощная культура
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-12-15 - 2001-05-11
Cahul, Roşu |
||
Administrator |
1994-01-17 - 2000-11-24
Cahul, Andruşul de Sus |
||
Administrator |
1995-04-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 193 |
||
Administrator |
1994-04-20 - 1999-06-30
Cahul, str. Sanatoriului, 22, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1994-05-27 - 2000-11-24
Cahul, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 1 |
||
Administrator |
1993-03-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cojocarilor, 15 |
||
Administrator |
1994-06-30 - 2000-08-30
Cahul, Burlacu |
||
Administrator |
1994-07-12 - 2000-06-30
Cahul, str. Muncii, 8 |
||
Administrator |
1994-10-11 - 1997-06-04
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lermontov M., 48 |
||
Administrator |
2005-03-14 - 2019-01-28
Străşeni, Voinova |
||
Administrator |
1994-09-21 - 2001-07-03
Cahul, str. Caragiale I.L., 20/E |
||
Administrator |
2017-05-17
Rîşcani, Zăicani |
||
Lichidator Administrator |
1999-09-09 - 2008-04-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ceaikovski P., 6/A |
||
Administrator |
1995-11-20 - 2000-12-13
Cahul, Andruşul de Sus |
||
Administrator |
1996-01-10 - 2001-10-25
Cahul, Ursoaia |
||
Administrator |
1994-05-18 - 2018-06-07
Cahul, str. Sanatoriului, 14, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1995-08-02 - 2017-10-31
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 33, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1996-04-01 - 2002-01-15
Cahul, str. Sanatoriului, 16, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1996-04-08 - 2001-10-25
Cahul, str. Negruzzi Constantin bd., 7/1 |
||
Administrator |
1996-06-11 - 2000-02-24
Cahul, Cucoara |
||
Administrator |
1996-11-27 - 2000-07-28
Cahul, Lopăţica |
||
Administrator |
1997-06-04
Anenii Noi, str. Chişinăului, 17, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1997-07-11 - 2000-11-28
Cahul, Moscovei |
||
Administrator |
1997-07-23 - 2000-02-25
Cahul, Tartaul de Salcie |
||
Administrator |
2002-03-05
Anenii Noi, Mereni |
||
Lichidator Administrator |
2003-02-13
Străşeni, Lozova |
||
Administrator |
1998-10-12 - 1999-09-28
Cahul, Zîrneşti |
||
Administrator |
1999-09-23 - 2001-10-08
Cahul, Iujnoe |
||
Administrator |
1996-05-14
Cahul, Văleni |
||
Administrator Lichidator |
1992-09-03 - 2008-12-11
Ialoveni, str. 27 August, 6 |
||
Administrator |
1999-12-20 - 2001-01-16
Cahul, Crihana Veche |
||
2000-09-13 - 2010-02-17
Ialoveni, Horodca |
|||
1994-09-10 - 2010-02-17
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 44, ap.(of.) 25 |
|||
Administrator |
1993-06-08 - 2020-02-17
Făleşti, str. Cărămizilor, 15 |
||
Administrator |
1994-07-29 - 2020-02-12
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 143, ap.(of.) 42 |