Овощная культура
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-06-02 - 2000-01-26
Teleneşti, Cîşla |
||
Administrator |
1995-01-04 - 2001-02-26
Cahul, Văleni |
||
Administrator |
1994-11-09 - 2017-12-13
Bălţi, str. Şevcenko T., 93, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1993-06-29 - 2019-11-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 61/4, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1995-11-09
Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 43, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1994-06-14 - 2018-02-02
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Galaţan, 85 |
||
Administrator |
1995-05-17 - 2000-11-28
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Comsomolului str-la, 20 |
||
Administrator |
1995-05-23 - 2001-12-06
Cahul, Burlăceni, str. <, 61 |
||
Administrator |
1995-06-05 - 2001-10-30
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Iachir I., 3 |
||
Administrator |
1995-07-18 - 2018-02-02
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Puşkin A., 38, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1995-12-04 - 2018-06-06
Cantemir, str. Eminescu Mihai, 1, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1995-12-25 - 2018-02-02
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Lenin, 23 |
||
Administrator |
2015-01-23
Soroca, str. Burebista, 5 |
||
Administrator |
1993-06-21 - 2018-02-02
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Chişinăului, 15 |
||
Administrator |
1994-05-19 - 2018-02-02
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Batîrului, 19, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1995-07-20 - 2001-08-15
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Cosmonauţilor, 2, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1995-07-24 - 1999-04-23
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Novosiolov, 28 |
||
Administrator |
1994-01-26 - 2018-02-02
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Severnaia, 6 |
||
Administrator |
1995-08-11 - 2001-10-30
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. <, 7 |
||
Administrator |
1994-07-27 - 2018-02-02
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Şciors, 28, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
1995-08-28 - 2001-04-10
Cahul, Slobozia Mare |
||
Administrator |
1995-09-13 - 1998-03-02
Cahul, Burlăceni, str. Lenin, 116 |
||
Administrator |
1995-09-14 - 1998-03-06
Cahul, Vadul lui Isac |
||
Administrator |
1995-09-15 - 1998-03-25
Cahul, Giurgiuleşti, str. Tineretului, 15 |
||
Administrator |
1992-12-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cantonului, 62 |
||
Administrator |
1996-06-28 - 2001-03-29
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2001-10-09 - 2020-04-03
Şoldăneşti, Găuzeni |
||
Administrator |
2000-03-09 - 2020-04-03
Orhei, str. Unirii, 146, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2001-06-07 - 2020-04-03
Orhei, Cişmea |
||
Administrator |
1998-03-09 - 1999-10-22
Ungheni, Cornova |
||
Administrator |
1998-03-09 - 1999-12-22
Ungheni, Ţîghira |
||
Administrator |
1998-09-07 - 2000-04-27
Ungheni, Alexeevca |
||
Administrator |
1997-08-20 - 2000-11-16
Cahul, Brînza, str. Lenin |
||
Administrator |
1994-01-06 - 2016-02-01
Cahul, str. Prospectul Republicii, 15/B, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-01-30 - 2019-07-09
Cantemir, Cania |