Овощная культура
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-04-17 - 2018-04-03
Glodeni, Petrunea |
||
Administrator |
1997-12-19 - 2008-07-28
Ocniţa |
||
Administrator |
1992-10-29 - 1998-08-20
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, 32 |
||
Administrator Lichidator |
1996-02-20 - 2008-08-22
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
1993-01-24 - 1998-02-23
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 94 |
||
Administrator Lichidator |
1996-04-24 - 2008-08-22
Hînceşti, Sofia |
||
Administrator |
1993-02-05 - 1999-05-21
Cahul, Brînza |
||
Administrator |
1995-01-10 - 2000-03-17
Sîngerei, Octeabriscoe |
||
Administrator |
1993-06-15 - 2002-09-30
UTA Găgăuzia, Etulia, str. Kirov, 11 |
||
Administrator |
1996-03-27 - 2000-07-27
Sîngerei, Bilicenii Vechi |
||
Administrator |
1993-06-18 - 1997-10-27
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 107/116 |
||
Administrator |
1996-04-25 - 2000-04-14
Sîngerei, Tăura Veche |
||
Administrator |
1997-09-22 - 2000-03-17
Sîngerei, Heciul Nou |
||
Administrator |
1992-06-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 47, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1995-10-18
Cantemir, Pleşeni |
||
Lichidator Administrator |
1996-03-20 - 2009-06-12
Călăraşi, Pituşca |
||
Administrator |
1994-03-09 - 2000-08-30
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. 1 Mai, 20 |
||
Administrator |
1994-04-13 - 1998-03-02
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
1996-05-04 - 2000-12-28
Taraclia, Albota de Jos |
||
Administrator |
1992-06-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 5/3, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
1999-11-25
Ocniţa, Gîrbova |
||
Administrator |
1996-11-25 - 2001-07-24
Taraclia, Budăi |
||
Administrator |
1997-03-21 - 2001-04-05
Taraclia, str. Marx Karl, 60 |
||
Administrator |
1994-05-23 - 1997-12-15
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Jukovski, 32 |
||
Administrator |
1994-06-20 - 2002-02-14
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Popov, 45 |
||
Administrator |
1994-07-07 - 2001-08-14
UTA Găgăuzia, Etulia, str. Lenin, 1 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2001-02-14 - 2017-01-23
Taraclia, str. Gagarin Iu., 7 |
||
Administrator |
1999-06-18 - 2017-03-09
Teleneşti, Băneşti |
||
Administrator |
2007-10-17 - 2017-03-30
Ungheni, str. Viteazul Mihai, 117/A |
||
Administrator |
1994-10-10 - 2002-01-17
Cahul, Vadul lui Isac |
||
Administrator |
1992-10-06 - 2000-01-28
Cahul, Cîşliţa-Prut |
||
Administrator |
2001-10-03 - 2017-12-13
Rîşcani, Şaptebani |
||
Administrator |
2015-02-20
Taraclia, Valea Perjei, str. Cotovschi, 49 |
||
Lichidator Administrator |
2000-04-14 - 2017-03-06
Donduşeni, Scăieni |
||
Administrator |
1994-05-27 - 2002-12-03
Teleneşti, str. Alecsandri Vasile, 43 |