Овощная культура
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-12-28 - 2000-11-02
Drochia, Şuri |
||
Administrator |
1992-05-13 - 2006-12-13
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. 31 August, 140 |
||
Administrator Lichidator |
2000-02-10 - 2007-12-17
Ungheni, Frăsineşti |
||
Administrator |
1995-06-15 - 2000-11-02
Drochia, Şuri |
||
Administrator |
2007-04-26
Căuşeni, Cîrnăţenii Noi, str. Lazo S., 23 |
||
Administrator |
1996-08-02 - 2018-01-23
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Pavlov, 7, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1993-01-27 - 2018-04-02
Bălţi, str. Zelionaia, 30, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1994-01-25 - 2001-01-22
Leova, Cazangic |
||
Administrator |
1999-03-22 - 2018-01-11
Ocniţa, str. Macarenco, 1 |
||
Administrator |
1993-05-12 - 2000-09-26
Nisporeni, Grozeşti |
||
Administrator |
1995-01-12 - 2000-11-24
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
1998-10-06 - 2018-07-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 33, ap.(of.) 511 |
||
Administrator |
1996-02-19 - 2000-03-10
Nisporeni, Soltăneşti |
||
Administrator |
1997-10-30
Străşeni, Dolna |
||
Administrator |
1998-01-23
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1993-05-12 - 2009-08-10
Străşeni, Scoreni |
||
Administrator |
1992-09-30 - 2000-05-10
Ocniţa, Rediul Mare |
||
Administrator |
1992-10-29 - 2000-06-29
Ocniţa |
||
Administrator |
1995-03-23 - 1999-05-14
Briceni, Teţcani |
||
Administrator |
1993-04-15 - 2000-05-30
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
1993-04-15 - 2000-01-28
Ocniţa, Naslavcea |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1998-04-08 - 2017-06-29
Criuleni, Hruşova |
||
Întreprinzător Individual CIOBANU DANIELA Administrator provizoriu Administrator |
2006-03-28 - 2013-10-28
Ocniţa, str. Tineretului, 15 |
||
Administrator |
2003-07-04 - 2012-05-04
Cahul, Slobozia Mare, str. Ştefan cel Mare, 99 |
||
Administrator |
1992-08-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Rebreanu Liviu, 28 |
||
Administrator |
2005-05-30 - 2016-10-19
mun. Chişinău, Tohatin |
||
Administrator |
1995-11-27 - 2019-07-08
Cantemir, str. Ştefan Vodă, 2 |
||
Administrator |
2000-10-02 - 2019-07-08
Cantemir, str. Neaga Şt., 2 |
||
Administrator |
1994-01-26 - 2017-12-12
Bălţi, str. Basarabiei, 7 |
||
Administrator |
1994-09-08 - 2019-07-08
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
1992-10-21 - 2000-08-28
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
1993-08-18 - 2017-12-12
Bălţi, str. Independenţei, 104, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1997-07-09 - 2019-07-08
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
1992-11-02 - 1995-03-28
Orhei, str. Iachir I., 2, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1996-01-10 - 2019-07-08
Cantemir, Goteşti |