Овощная культура
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
2001-08-24 - 2005-11-04
Nisporeni, Bolţun |
|||
Administrator Lichidator |
2001-10-29 - 2006-02-08
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 30 |
||
Administrator |
2007-09-17
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
2005-03-15
Dubăsari, Holercani |
||
Administrator |
2005-03-28
Anenii Noi, Troiţa Nouă |
||
Administrator Lichidator |
1994-01-26 - 2005-12-21
Ialoveni, Nimoreni |
||
Întreprinzător Individual IOVU OLEG Lichidator Administrator |
2005-04-19 - 2014-05-16
Ialoveni, Ruseştii Noi |
||
Administrator |
1994-02-22
Ialoveni, Văratic |
||
Administrator |
2005-06-22
Anenii Noi, Hîrbovăţ |
||
Administrator |
1994-06-24 - 1999-03-29
Căuşeni, Chircăieştii Noi |
||
Administrator |
2000-01-21 - 2019-07-05
Anenii Noi, Speia |
||
Administrator |
2005-09-08
Criuleni, Dolinnoe |
||
Administrator |
2006-06-01 - 2020-03-27
Ocniţa, Otaci, str. Svobodî, 66 |
||
Administrator |
1999-12-27
Criuleni, Bălăbăneşti |
||
Lichidator Administrator |
1996-02-28 - 2006-01-10
Dubăsari, Holercani |
||
Administrator |
1993-09-20 - 2020-01-31
Floreşti, Cunicea |
||
Administrator |
1996-04-04 - 2001-02-02
Căuşeni, Căinari, str. Mateevici A., 17 |
||
Administrator |
1996-09-18 - 1999-12-16
Căuşeni, Ciufleşti |
||
Administrator |
1997-11-11
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator |
1997-04-18 - 2006-07-20
Rezina, Tarasova |
||
Administrator |
1997-02-17 - 2006-02-10
Rezina, Lipceni |
||
Administrator |
1997-12-24 - 2006-01-12
Rezina, Cuizăuca |
||
Administrator |
1994-11-22 - 2018-06-05
Cahul, str. Stejarului, 12 |
||
Administrator |
2003-12-29 - 2020-07-31
Ialoveni, Ruseştii Noi |
||
Administrator |
2005-08-18
Căuşeni, Ucrainca |
||
Administrator |
1993-12-08 - 2005-12-28
Căuşeni, Copanca |
||
Administrator |
1994-07-13 - 2018-04-02
Glodeni, Ciuciulea |
||
Administrator |
1992-09-09 - 2018-04-02
Glodeni, str. Porumbescu Ciprian, 70 |
||
Administrator |
1993-06-26 - 2020-01-31
Criuleni, Ohrincea |
||
Administrator |
1993-02-16 - 2018-04-02
Glodeni, Clococenii Vechi |
||
Administrator |
1994-11-21
mun. Chişinău, Buneţi |
||
Administrator |
2001-04-09
mun. Chişinău, Sîngera |
||
Administrator |
1995-10-31
mun. Chişinău, Bubuieci |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HINCESTI Lichidator Administrator |
1995-04-20 - 2006-08-09
Hînceşti, Bujor |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HÎNCEŞTI Lichidator Administrator |
1995-06-15 - 2006-11-16
Hînceşti, Sărata-Galbenă |