Овощная культура
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-12-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Tănase Constantin, 9, ap.(of.) 472 |
||
Administrator |
2014-10-29
Teleneşti, Verejeni |
||
Administrator |
1992-10-29 - 1999-01-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cahul, 8, ap.(of.) 95 |
||
Administrator |
1993-06-23 - 2001-10-25
UTA Găgăuzia, Beşalma |
||
Administrator |
1996-01-05 - 2019-07-01
UTA Găgăuzia, Joltai, str. Lazo S., 30/a |
||
Administrator |
1999-02-23
Cahul, Zîrneşti |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1993-01-22 - 2007-10-19
Căuşeni, Tocuz |
||
Administrator |
2006-03-27
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 25/7, ap.(of.) 10 |
||
Administrator Lichidator |
1993-05-18 - 2008-07-01
Rîşcani, Aluniş |
||
Administrator |
1994-01-12 - 2018-11-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/4, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
1996-12-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 87/4, ap.(of.) 75 |
||
Lichidator Administrator |
2005-11-11 - 2015-10-14
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator |
1994-03-02 - 2001-12-18
Cahul, Burlăceni |
||
Administrator |
1994-10-19 - 2002-09-30
Cahul, Brînza, 10 |
||
Administrator |
1999-04-21 - 2007-11-20
Ocniţa, Corestăuţi |
||
Administrator Lichidator |
1996-03-18 - 2008-03-26
Rîşcani, Duruitoarea Nouă |
||
Administrator Lichidator |
1994-09-29 - 2008-03-26
Sîngerei, str. Independenţei, 93, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1993-08-05 - 2008-09-29
Taraclia, str. Botanica, 5/53 |
||
Administrator |
1996-07-03
Cahul, Văleni |
||
Administrator |
1994-09-30 - 2017-09-14
Ştefan Vodă, Ermoclia |
||
Administrator |
1994-12-28 - 1998-04-28
Glodeni, str. Stere C., 12 |
||
Administrator |
1994-12-30 - 2000-06-21
Glodeni, Fundurii Vechi |
||
Administrator |
1995-01-06 - 2000-03-24
Glodeni, Cajba |
||
Administrator Lichidator |
1992-11-10 - 2008-09-05
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 120 |
||
Administrator |
1999-05-27 - 2001-06-26
Glodeni, Petrunea |
||
LANGE TSCHERNOW NICOLAI GEORGI JURGEN Administrator |
2006-10-31 - 2021-02-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 5, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1994-06-29 - 2015-07-01
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 11, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
1997-09-09 - 2017-09-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 76 |
||
Administrator |
1993-08-19 - 2018-03-30
Hînceşti, Crasnoarmeiscoe |
||
Administrator |
2011-12-07 - 2021-02-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cibotari Maria, 28 |
||
Administrator |
2003-09-08
Basarabeasca, str. Trudovaia, 62 |
||
Administrator |
1993-10-11 - 2019-11-13
Teleneşti, str. Asachi Gh., 11 |
||
Administrator |
1999-07-30
Donduşeni, Baraboi |
||
Administrator |
2005-10-31
Donduşeni, Tîrnova, str. 31 August, 70 |
||
Administrator |
1996-04-03 - 2017-09-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 44, ap.(of.) 6 |