Овощная культура
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2012-08-29
Orhei, str. Sadoveanu M., 26/A, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2012-08-23
Şoldăneşti, Pohoarna |
||
Administrator |
2004-06-23 - 2018-11-22
Căuşeni, Ucrainca, str. Tineretului, 2 |
||
Lichidator Administrator |
1994-09-26
Sîngerei, Biruinţa |
||
Administrator |
1994-10-11 - 2019-04-09
Rîşcani, str. Independenţei, 52, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1999-04-16 - 2019-04-09
Nisporeni, Bărboieni |
||
Administrator Lichidator |
2004-01-12 - 2017-12-19
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
1995-01-10 - 2012-07-11
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Alexandru cel Bun, 17A |
||
Administrator |
2014-08-21
Teleneşti, Băneşti |
||
Lichidator Administrator |
2010-11-24 - 2018-01-30
Ialoveni, str. Frunze M., 17 |
||
Administrator |
1993-10-26 - 2001-05-08
Ialoveni, str. Livezilor, 16 |
||
Administrator |
2008-01-30
Orhei, Vîprova |
||
Lichidator Administrator |
2005-07-06 - 2020-03-17
Anenii Noi, Troiţa Nouă |
||
Administrator |
1994-04-11 - 2024-02-21
Străşeni, str. Donici A., 3 |
||
Administrator |
2009-05-25
mun. Chişinău, Truşeni |
||
Administrator |
1997-03-13
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Coşbuc G., 4 |
||
Administrator |
1993-04-16 - 2021-09-08
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 2, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2000-02-11
Soroca, Oclanda |
||
Administrator |
2013-01-25
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator |
2015-02-03 - 2021-01-18
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
1995-06-19 - 2024-02-21
Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 26, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1993-01-19 - 2019-04-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 2/3, ap.(of.) 100 |
||
Administrator |
2013-04-05
Ialoveni, str. Decebal, 24 |
||
Administrator |
1993-12-30 - 2019-07-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Roguleni, 2 |
||
Administrator |
1994-07-13 - 2018-05-24
Cantemir, str. Tcacenco, 6/2 |
||
Administrator |
1998-02-09 - 2018-05-24
Cahul, str. Tineretului, 10/1, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2000-04-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 102/6 |
||
Administrator |
1995-02-03 - 2017-11-16
Taraclia, str. Pervomaiscaia, 156 |
||
Administrator |
2013-08-20
Străşeni, str. Ocolul Silvic, 3, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2001-05-02 - 2017-11-30
Cahul, Roşu |
||
Administrator |
2014-12-10 - 2018-07-20
Edineţ, Cupcini, str. Miciurin, 30 |
||
Administrator |
1994-07-15 - 2018-07-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 30 |
||
Administrator |
1994-09-23 - 2018-01-30
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Pavlov, 7, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2014-05-16
Orhei, Brăviceni |
||
Administrator |
2013-04-03
Cahul, Crihana Veche |