Овощная культура
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2012-04-06
Cantemir, str. Creangă Ion, 1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2015-01-16
Ştefan Vodă, Purcari, str. Lenin, 52 |
||
Administrator |
2012-10-18
Cahul, str. Puşkin A., 40/A |
||
Administrator |
2012-01-23
Briceni, str. Pescarilor, 40 |
||
Administrator |
2012-04-05
Donduşeni, str. Eminescu Mihai, 24/1, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2012-10-15
Donduşeni, str. Ştefan cel Mare, 7 |
||
Administrator |
2013-04-26
Edineţ, Hancăuţi |
||
Administrator |
2012-11-28
Edineţ, Alexăndreni |
||
Administrator |
1997-09-17 - 2012-01-06
Orhei, Jora de Jos |
||
Administrator |
2014-05-06
Cantemir, Cîietu |
||
Administrator |
1995-10-12 - 2012-03-02
Orhei, str. Iachir I., 17, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2012-03-06
Teleneşti, Ţînţăreni |
||
Administrator |
1996-07-31 - 2012-03-07
Orhei, str. Cupcea V., 9, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
1997-07-14 - 2012-03-29
Orhei, str. Glavan Boris, 9, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1997-04-29 - 2012-04-03
Rezina, str. 27 August, 46, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1995-04-26 - 2012-04-03
Orhei, Teleşeu |
||
Administrator |
1997-10-15 - 2012-04-03
Orhei, str. Lazo S., 5, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1996-03-26 - 2012-04-09
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
1996-09-09 - 2012-04-12
Orhei, Neculăieuca |
||
Administrator |
1996-06-07 - 2012-04-17
Orhei, str. Iachir I., 43, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1995-09-12 - 2012-04-17
Orhei, str. Iachir I., 4, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1995-02-06 - 2012-04-20
Orhei, str. Unirii, 138, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
1995-01-27 - 2012-04-27
Orhei, str. Ştefan cel Mare, 5, ap.(of.) 1 |
||
1993-12-16 - 2005-02-14
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 105, ap.(of.) 43 |
|||
Administrator |
1996-02-26 - 2012-05-23
Orhei, str. Haiducul Tobultoc, 37 |
||
Administrator |
1995-07-25 - 2012-05-31
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
1996-09-16 - 2012-06-07
Orhei, str. Sadoveanu M., 26, ap.(of.) 93 |
||
Administrator |
1998-02-24 - 2012-06-14
Orhei, str. Valul lui Traian, 56 |
||
Administrator |
1995-02-15 - 2012-06-19
Orhei, str. Iachir I., 19, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
1998-03-11 - 2012-06-19
Orhei, str. Negruzzi C., 117, ap.(of.) 66 |
||
Administrator |
1995-05-30 - 2012-06-15
Orhei, str. Sadoveanu M., 24/B, ap.(of.) 70 |
||
Administrator |
1996-07-31 - 2012-06-25
Orhei, str. Sesiunii XIII, 2/a, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1995-03-16 - 2012-07-04
Orhei, str. Soltîs Ion, 2/a |
||
Administrator |
1998-10-08 - 2012-07-04
Orhei, str. Lupu Vasile, 74 |
||
Administrator |
2012-09-11
Orhei, Ivancea |