Овощная культура
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
1996-03-11 - 2009-12-14
Rezina, str. 27 August, 44, ap.(of.) 4 |
||
Lichidator Administrator |
1994-08-18 - 2009-12-14
Rezina, str. Şciusev A., 11, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
1992-12-16 - 2021-01-27
Taraclia, str. Timireazev, 8 |
||
Administrator |
1993-12-20 - 2021-01-27
Taraclia, str. Mira, 8, ap.(of.) 67 |
||
Administrator |
2016-12-02
Rîşcani, Văratic |
||
Administrator |
2016-12-16
Rîşcani, Văratic |
||
Administrator |
2008-01-10
Rîşcani, Duruitoarea Nouă |
||
Administrator Lichidator |
1992-05-13 - 2009-10-30
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 2/1, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2008-11-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 2, ap.(of.) 144 |
||
Administrator |
1995-10-20 - 2019-10-25
Anenii Noi, Floreni |
||
Administrator |
2014-05-08 - 2024-02-19
Rîşcani, Costeşti |
||
Administrator Lichidator |
1994-01-26 - 2009-06-09
Ialoveni, Nimoreni |
||
Administrator |
1996-12-17 - 2008-12-05
Anenii Noi, str. Chişinăului, C.50, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1999-12-16
Rîşcani, Mihăileni |
||
Lichidator Administrator |
1996-02-28 - 2009-12-14
Rezina, str. 27 August, 44, ap.(of.) 24 |
||
Administrator Lichidator |
1997-03-31 - 2009-12-28
Ialoveni, Horodca |
||
Administrator Lichidator |
2010-12-30 - 2020-07-13
Cahul, Taraclia de Salcie |
||
Administrator |
1996-02-26 - 2011-04-19
Bălţi, str. Hotinului, 10, ap.(of.) 49 |
||
Administrator Lichidator |
1994-09-27 - 2008-04-16
Rîşcani, str. Bucuriei, 9 |
||
Administrator |
2001-05-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Nistor Ion, 51 |
||
Administrator |
1993-02-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Brâncuşi C., 146/A, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1995-12-15 - 2017-06-19
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Pobeda, 62 |
||
Administrator |
1995-12-15 - 2017-06-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda, 32 |
||
Administrator |
1995-07-28 - 2017-06-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Nouă, 36, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1995-04-14 - 2017-06-19
UTA Găgăuzia, Ferapontievca, str. Gagarin Iu., 138 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
1994-07-01
mun. Chişinău, Tohatin, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 67 |
||
Administrator |
2008-03-19
Cantemir, Cociulia |
||
Administrator |
2008-06-19
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2001-06-07 - 2020-11-04
Şoldăneşti, str. Regiei, 92, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2008-08-15 - 2010-01-11
Cahul, str. Viteazul Mihai, 2, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
2015-02-25
Taraclia, str. Voczalinaia, 74 |
||
Administrator |
1995-04-03 - 2008-12-29
Cahul, str. Eminescu Mihai, 30, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
1999-09-22 - 2010-02-26
Cantemir, Enichioi |
||
Administrator |
1994-11-01 - 2018-05-11
Cahul, Slobozia Mare, str. Grănicerilor, 16 |
||
Administrator |
2008-01-18
Briceni, Grimăncăuţi |