Овощная культура
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-02-03 - 2015-05-22
Cantemir, Hănăseni |
||
Administrator |
1994-04-08 - 2013-08-17
Rîşcani, str. Independenţei, 57, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1996-06-24 - 2014-11-26
Anenii Noi, Speia |
||
Administrator |
1996-03-11 - 2014-08-18
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Glavan Boris, 16 |
||
Administrator |
2005-06-09 - 2014-07-03
Donduşeni, str. Ştefan cel Mare, 3/A |
||
Administrator |
1995-06-13
Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 3 |
||
Administrator |
2005-07-21
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator |
1994-06-13
Nisporeni, str. Tîrgului, 8 |
||
Administrator |
2006-01-31 - 2024-04-30
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
2015-11-09 - 2024-04-30
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
2002-02-20 - 2024-04-30
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
2004-01-12 - 2024-04-30
Ocniţa, Grinăuţi-Moldova |
||
Administrator |
2006-09-25 - 2013-08-06
Briceni, Bălcăuţi |
||
Administrator |
1994-08-16 - 2012-12-17
Hînceşti, Cărpineni, str. Gemenilor, 18 |
||
Administrator |
1992-12-16 - 2018-12-26
Teleneşti, Scorţeni |
||
1998-09-28 - 2011-10-04
Soroca |
|||
Administrator |
2007-12-31 - 2015-08-24
Ialoveni, Mileştii Mici |
||
Administrator |
1995-12-06 - 2018-12-26
Edineţ, Brătuşeni |
||
1995-02-21 - 2010-04-02
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Tineretului, 35 |
|||
Administrator |
2007-04-03 - 2014-03-11
Cantemir, Victorovca |
||
Administrator |
2007-04-26 - 2015-02-09
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
2007-05-17 - 2013-04-11
Edineţ, Şofrîncani |
||
Administrator |
2007-08-15 - 2016-10-04
Ocniţa, Grinăuţi-Raia |
||
Administrator |
2007-11-15 - 2014-10-29
Edineţ, str. Baltă Trifan, 43 |
||
Administrator |
2007-11-23 - 2013-10-01
Edineţ, str. Gribov N., 15 |
||
Administrator |
2008-01-14 - 2014-10-14
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator |
1995-06-08 - 2015-11-05
Orhei, str. Piatra Neamţ, 2, ap.(of.) 15 |
||
Lichidator Administrator |
1996-09-03 - 2018-12-27
Criuleni, Cruglic |
||
Administrator |
1997-10-16 - 2017-04-25
Orhei, str. Iachir I., 55, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-01-15 - 2016-09-08
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2002-12-11 - 2024-04-30
Ocniţa, Unguri |
||
Administrator |
2013-03-11 - 2024-04-29
Ocniţa, Mereşeuca |
||
Administrator |
1995-05-11 - 2015-01-23
mun. Chişinău, Sîngera, str. 31 August, 46 |
||
Administrator |
2006-05-03 - 2020-11-23
Soroca, str. Cosăuţului, 4 |
||
Administrator NECHIFOR ALEXANDRU DUMITRU CATALIN Administrator |
2011-07-07 - 2020-11-23
Soroca, Cosăuţi |