Овощная культура
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2011-03-24
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator |
1993-06-29 - 2002-02-25
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2011-06-17
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator |
2013-06-17
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator |
1998-06-17 - 2018-10-12
Cahul, str. Garoafelor, 26, ap.(of.) 26 |
||
Lichidator Administrator |
2000-11-24
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
2012-08-01 - 2019-03-13
Cahul, str. Valea Rece, 2 |
||
Administrator |
1994-04-07 - 2020-02-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 8, ap.(of.) 248 |
||
Administrator |
2000-04-27
Orhei, Bulăieşti |
||
Administrator |
1992-12-29 - 2019-04-25
Leova, str. Mitropolit Varlaam, 14, ap.(of.) 570 |
||
Întreprinderea Individuală CASIAN TAMARA Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2001-10-12 - 2006-11-14
Ungheni, Sculeni |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere |
1999-03-16
Criuleni, Micleşti |
||
Administrator |
2008-06-17 - 2018-11-07
Cantemir, Ciobalaccia |
||
Administrator |
2006-10-20 - 2012-08-16
Teleneşti, Ratuş |
||
Administrator |
1996-07-26 - 2012-12-24
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
1993-04-05
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Administrator |
2009-04-01 - 2012-08-01
Ştefan Vodă, Antoneşti, str. Marx Karl, 47 |
||
Administrator |
1993-09-15 - 2012-11-30
Rîşcani, str. Mareşalului Malinovski, 14 |
||
Administrator |
1994-05-11 - 2012-11-13
Hînceşti, Şipoteni |
||
Administrator |
2012-06-08 - 2012-12-21
Teleneşti, Tîrşiţei |
||
Administrator |
1995-06-16 - 2012-08-21
Orhei, str. Mahu Vasile, 107, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1993-06-08 - 2012-08-16
Orhei, Mîrzaci |
||
Administrator |
1993-03-24 - 2012-10-10
Orhei, str. Iachir I., 53, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1995-03-16 - 2012-11-05
Orhei, str. Sfîntul Dumitru, 2 |
||
Administrator |
1996-05-20 - 2012-11-16
Orhei, str. Nistreană, 22/1, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1993-01-26 - 2012-11-28
Orhei, Teleşeu |
||
Administrator |
1995-06-15 - 2012-12-19
Orhei, str. Paghis, 2, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1996-07-18 - 2012-12-18
Soroca, Tătărăuca Veche |
||
Administrator |
1994-03-18 - 2019-01-25
Cahul, str. Negruzzi Constantin bd., 125, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
1993-08-09 - 2015-12-30
Soroca, Bulboci |
||
Administrator |
1992-10-23 - 2016-07-05
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Dubinin, 2 |
||
Administrator |
1995-03-14 - 2017-07-28
Briceni, Şirăuţi |
||
Administrator |
2000-03-14 - 2013-09-09
Ialoveni, Moleşti |
||
Administrator |
1994-07-07 - 2020-02-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 12, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
2002-01-15
Ştefan Vodă, Tudora |