Овощная культура
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-04-08 - 2003-03-03
Dubăsari, Doroţcaia |
||
Administrator |
1993-01-29 - 2003-06-26
Ialoveni, str. Iachir I., 1 |
||
Administrator |
1995-11-15 - 2003-04-14
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
1992-09-17 - 2003-05-14
Glodeni, str. Mitropolit Varlaam, 67, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1995-10-30 - 2003-05-08
Glodeni, str. Zgîrcea Vasile, 13, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1995-02-14 - 2002-10-17
Rîşcani, Rămăzan |
||
Administrator |
1996-08-16 - 2002-10-15
Bălţi, str. Mitropolit Petru Movilă, 35 |
||
Administrator |
1994-06-30 - 2003-06-25
Glodeni, Balatina |
||
Administrator |
1992-06-17 - 2003-07-08
Făleşti, Hrubna Nouă |
||
Administrator |
1993-06-30 - 2003-03-24
Cahul, Crihana Veche |
||
Administrator |
1993-02-18 - 2003-04-09
Cantemir, str. Basarabia, 5/1, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
1994-10-03 - 2003-01-31
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 17, ap.(of.) 77 |
||
Administrator |
2001-05-28 - 2003-04-20
Cahul, Giurgiuleşti |
||
Administrator |
1995-02-13 - 2003-06-16
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
2002-02-18 - 2003-01-09
Edineţ, Alexăndreni |
||
Administrator |
1995-02-22 - 2003-08-19
Donduşeni, str. Cantemir D., 45 |
||
Administrator |
1995-03-10 - 2003-01-31
Donduşeni, str. Independenţei, 193 |
||
Administrator |
1994-02-04 - 2003-05-19
Edineţ, Cupcini, str. Ştefan cel Mare, 105 |
||
Administrator |
1997-05-12 - 2003-07-21
Donduşeni, str. Frunze M., 10 |
||
Administrator |
1995-02-28 - 2003-06-23
Drochia, Maramonovca |
||
Administrator |
1993-01-26 - 2003-07-23
Edineţ, str. Gribov N., 25 |
||
Administrator |
1994-11-02 - 2003-03-25
Edineţ, str. Renaşterii, 4, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1993-02-15 - 2003-06-30
Edineţ, Cepeleuţi |
||
Administrator |
1993-01-20 - 2003-05-14
Ocniţa, Otaci, str. Ştefan cel Mare, 145 |
||
Administrator |
1998-01-05 - 2003-05-26
Donduşeni, Baraboi |
||
Administrator |
1993-11-23 - 2003-11-28
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 19 |
||
Administrator |
1993-01-22 - 2003-07-14
Edineţ, Cuconeştii Noi |
||
Administrator |
1994-10-26 - 2004-05-18
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 19/7, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1994-08-01 - 2003-01-16
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
2000-01-14 - 2003-04-29
Cimişlia, str. Burebista |
||
Administrator |
1999-07-01 - 2003-04-29
Basarabeasca, str. Şciors, 65 |
||
Administrator |
1993-06-29 - 2004-06-28
Hînceşti, str. Gura Cotului, 1 |
||
Administrator |
1997-01-20 - 2003-01-22
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
1996-11-25 - 2003-02-19
Teleneşti, Chiţcanii Vechi |
||
Administrator |
1994-07-30 - 2003-04-19
Criuleni, Ratuş |