Овощная культура
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1999-11-12 - 2003-04-22
Şoldăneşti, Răspopeni |
||
Administrator |
1993-03-15 - 2003-05-17
Orhei, Bolohan |
||
Administrator |
1999-11-16 - 2003-09-01
Orhei, str. Donici A., 9 |
||
Administrator |
1995-07-06 - 2003-07-21
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
1994-12-27 - 2003-12-08
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
1995-11-28 - 2003-04-08
Căuşeni, Hagimus |
||
Administrator |
1996-02-19 - 2004-08-25
UTA Găgăuzia, Beşghioz, str. Sadovaia, 2 |
||
Administrator |
2000-04-10 - 2002-10-09
mun. Chişinău, Sîngera, str. Zadnipru P., 13 |
||
Administrator |
1992-09-24 - 2002-10-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ioan Botezătorul, 4, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-02-23 - 2002-10-21
Criuleni, Bălăbăneşti |
||
Administrator |
2000-12-01 - 2002-11-18
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator |
1995-11-30 - 2002-12-04
Străşeni, str. Prieteniei, 6, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
1994-05-19 - 2003-03-04
Străşeni, Căpriana |
||
Administrator |
1995-05-11 - 2003-01-03
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
1994-08-15 - 2003-02-04
Glodeni, str. Iachir I., 3 |
||
Administrator |
1994-08-29 - 2003-05-30
Drochia, Pelinia |
||
Administrator |
1995-10-10 - 2003-01-20
Sîngerei, str. Stamati C., 47 |
||
Administrator |
1995-02-10 - 2003-02-25
Glodeni, Fundurii Vechi |
||
Administrator |
1997-09-23 - 2003-01-30
Cahul, Tartaul de Salcie |
||
Administrator |
1996-05-29 - 2002-12-19
Cahul, str. Libertăţii, 13 |
||
Administrator |
1994-06-30 - 2003-02-25
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 9, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2001-10-24 - 2004-05-05
Ocniţa, str. Creangă Ion, 43, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1995-09-06 - 2002-12-05
Edineţ, Brătuşeni, str. Komsomolskaia, 75 |
||
Administrator |
1995-03-03 - 2004-09-14
Edineţ, str. Stroescu V., 77 |
||
Administrator |
1995-03-20 - 2004-10-12
Ocniţa, str. Independenţei, 72, ap.(of.) 58 |
||
Administrator |
1995-06-23 - 2004-12-03
Edineţ, Gordineşti |
||
Administrator |
1996-07-21 - 2002-10-29
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator |
1993-05-25 - 2002-11-29
Soroca, str. Cetatea Albă, 17/A |
||
Administrator |
1993-09-21 - 2002-12-05
Soroca, Voloave |
||
Administrator |
1998-05-19 - 2003-04-22
Căuşeni, Copanca |
||
Administrator |
1994-03-15 - 2002-11-21
Ungheni, str. Creangă Ion, 27, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1994-12-01 - 2002-10-22
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. 28 Iunie, 113 |
||
Administrator |
1994-05-25 - 2002-10-31
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Turghenev, 2 |
||
Administrator |
1994-01-26 - 2003-02-13
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 104, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1994-08-30 - 2003-01-03
Rîşcani, Vasileuţi |