|
|
2012-05-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 64
|
|
|
|
2016-02-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu Nicolae, 10, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2014-04-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. David Aurel, 8
|
|
|
|
2016-02-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 38, ap.(of.) CĂMIN
|
|
|
|
1998-05-28
Călăraşi, Peticeni
|
|
|
|
2016-04-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Albiţa, 14
|
|
|
|
2010-02-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 21, ap.(of.) 300
|
|
|
|
2011-05-05 - 2021-03-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 18/1, ap.(of.) 96
|
|
|
|
2021-02-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 136, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2015-11-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 15/2, ap.(of.) 109
|
|
|
|
2010-11-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moara Roşie, 12
|
|
|
|
2005-04-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 32/1
|
|
|
|
2003-08-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 12a
|
|
|
|
2015-05-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 7, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2007-10-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 126, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2013-07-03 - 2018-04-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 111/3, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2014-10-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski Nicolai, 1, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2019-02-11
Edineţ, str. Moroşanu Nicolae, 6
|
|
|
|
2012-10-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 21
|
|
|
|
2016-08-26 - 2021-03-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 8
|
|
|
|
2021-03-22
Teleneşti, str. Basarab Matei, 3
|
|
|
|
2018-01-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Braniştii, 7/4, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2010-03-18 - 2017-12-06
Ialoveni, Văratic
|
|
|
|
2012-05-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 15, ap.(of.) 417
|
|
|
|
2002-12-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 62/2
|
|
|
|
2016-12-01
Ialoveni, Mileştii Mici
|
|
|
|
2001-02-07 - 2021-12-27
mun. Chişinău, Truşeni, str. 27 August, 53
|
|
|
|
2007-09-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 38/3, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2009-02-21 - 2020-02-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 90/A
|
|
|
|
2017-01-30
Criuleni, Porumbeni
|
|
|
|
1995-12-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 9/3, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2014-08-07
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Polevaia, 32
|
|
|
|
2015-07-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 40/1, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2007-06-07 - 2020-02-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 26
|
|
|
|
2007-09-19 - 2020-02-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 28, ap.(of.) 95
|
|