|
|
2004-01-06 - 2019-12-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 108
|
|
|
|
2010-01-14 - 2020-01-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 61, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2009-11-13
Ocniţa, Otaci, str. Voitovici, 21
|
|
|
|
2020-08-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Albişoara, 4, ap.(of.) 909
|
|
|
|
2007-10-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 22, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2007-03-28 - 2021-03-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 90
|
|
|
|
2008-05-26 - 2021-03-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2017-08-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 19/2, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2013-02-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 47
|
|
|
|
2000-06-26 - 2013-09-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 15/1, ap.(of.) 92
|
|
|
|
2008-09-18 - 2020-05-18
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Tineretului, 73
|
|
|
|
2009-08-07 - 2020-05-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 8, ap.(of.) 67
|
|
|
|
2011-12-19 - 2020-05-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 147
|
|
|
|
2014-06-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21
|
|
|
|
2006-06-26 - 2020-05-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 9, ap.(of.) 85
|
|
|
|
2012-03-29 - 2020-05-20
Ialoveni, str. Vieru Grigore, 18/1
|
|
|
|
2011-10-13 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Călugăreni, 1
|
|
|
|
2006-02-06 - 2020-05-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iancu Avram, 32/A
|
|
|
|
2006-02-28 - 2020-05-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Crihan Anton, 32, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2002-07-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Korolenko, 61/2
|
|
|
|
2007-12-19 - 2020-06-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 21
|
|
|
|
1996-07-26
Bălţi, str. Bulgară, 43
|
|
|
|
1993-02-26
Teleneşti, str. Cantemir Dmitrie, 110
|
|
|
|
2006-02-17
Cahul, str. Griviţei, 30
|
|
|
|
2007-07-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 4, ap.(of.) 100
|
|
|
|
2015-12-23
Cahul, Slobozia Mare
|
|
|
|
2002-03-18 - 2012-12-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Kogălniceanu Mihail, 28
|
|
|
|
2001-10-29 - 2013-07-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti str-la, 5
|
|
|
|
2006-06-27 - 2013-07-19
Briceni, Lipcani, str. Gorkii, 100
|
|
|
|
2009-12-28 - 2013-07-08
Criuleni, Ratuş
|
|
|
|
2003-09-23 - 2020-03-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 35, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2009-04-09 - 2014-03-31
Orhei, Pelivan
|
|
|
|
2011-01-04 - 2014-08-22
Străşeni, Zubreşti
|
|
|
|
2012-07-24 - 2014-06-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 16/2, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2013-01-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 3, ap.(of.) 62
|
|