|
|
2014-03-07 - 2016-09-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Academician Sergiu Rădăuţanu, 9, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2014-11-03 - 2016-10-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 35, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2014-08-22 - 2015-04-21
Cantemir, str. Eminescu Mihai, 3, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2015-10-27 - 2016-08-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/4, ap.(of.) 213
|
|
|
|
2005-04-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11, ap.(of.) 490
|
|
|
|
1996-06-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 10
|
|
|
|
2017-05-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădescu Nicolae, 1, ap.(of.) 46
|
|
|
|
2009-06-02 - 2022-01-03
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 9, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2012-05-30
mun. Chişinău, Durleşti, str. Coşbuc G., 18/B
|
|
|
|
1992-10-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 79/1
|
|
|
|
2000-03-29
mun. Chişinău, Tohatin, str. Vadul lui Vodă, 21/1
|
|
|
|
2003-02-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 1/2, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2003-03-10 - 2008-07-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 26
|
|
|
|
2016-05-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 94/1, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2003-03-31 - 2016-06-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 7
|
|
|
|
2010-11-19 - 2021-03-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 30/1, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2011-10-07 - 2021-03-16
mun. Chişinău, Tohatin
|
|
|
|
1995-06-26 - 2013-08-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ţepeş Vlad, 7, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2010-06-08 - 2024-05-02
Anenii Noi, str. Livezilor, 11
|
|
|
|
2003-07-09 - 2018-12-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 44, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2003-09-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 31/A
|
|
|
|
2006-07-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 61
|
|
|
|
2006-07-31 - 2020-12-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 43, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2002-08-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mateevici A., 29/7
|
|
|
|
2005-05-30 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Podgorenilor, 69/a
|
|
|
|
2003-02-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 149/A
|
|
|
|
1997-02-03
Drochia, str. Independenţei, 8
|
|
|
|
1998-12-29 - 2019-06-07
Criuleni, Porumbeni, str. Nucarilor, 1
|
|
|
|
2004-05-10
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 209/a
|
|
|
|
1996-04-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 108/1
|
|
|
|
2006-09-05 - 2021-05-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 202
|
|
|
|
2014-03-13 - 2021-03-18
Ialoveni, Răzeni
|
|
|
|
2013-06-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 5, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2021-01-11
Ungheni, str. Boico Alexandru, 5, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2006-11-16 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 31/4, ap.(of.) 25
|
|