Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-06-15
Bălţi, str. Chilia, 27 |
||
Administrator |
2007-02-15 - 2024-03-06
Rezina, str. Şciusev A., 11, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
2007-02-16 - 2011-03-31
Orhei, str. Unirii, 150, ap.(of.) 44 |
||
1996-04-01 - 2008-04-14
Sîngerei, Chişcăreni |
|||
Administrator |
2007-02-15
Orhei, str. Negruzzi C., 88, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2007-03-12
Orhei, Piatra |
||
Administrator |
1995-06-28 - 2008-12-04
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
1997-07-01 - 2008-01-11
Orhei, str. Dorobanţi, 56 |
||
Administrator Lichidator |
2007-02-28 - 2023-06-23
Rezina, str. 27 August, 48, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2014-06-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 6, ap.(of.) 109 |
||
Administrator |
1992-07-01 - 2007-05-02
Orhei, str. Lupu Vasile, 6 |
||
Administrator |
1996-02-19 - 2010-02-19
Orhei, str. Iachir I., 29/A, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
2007-02-20 - 2010-06-22
Orhei, str. Mîndru Mihail, 45 |
||
Administrator |
2002-11-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bisericii, 15 |
||
Administrator |
2007-02-21
Orhei, Piatra |
||
Administrator |
2007-02-26 - 2008-06-16
Orhei, str. Lupu Vasile, 1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1997-06-20 - 2023-08-24
Orhei, str. Lupu Vasile, 1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2017-11-21
mun. Chişinău, Dumbrava, str. Drumul Vilelor, 43 |
||
Administrator |
2007-02-26
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Administrator |
2007-03-27
Făleşti, Pruteni |
||
Administrator |
2007-02-27
Orhei, str. Victoriei, 13 |
||
Administrator |
2014-06-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bălcescu N., 30 |
||
Administrator |
2007-03-13 - 2008-02-06
Rezina, str. 8 Martie, 13, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2007-02-27 - 2008-10-08
Orhei, str. Eminescu M. bd., 19, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2007-02-27
Orhei, str. Eminescu M. bd., 19, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1996-01-22 - 1999-11-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 34/3, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
1999-06-28 - 2018-05-08
Cahul, Andruşul de Sus |
||
Administrator |
2007-02-28 - 2012-01-06
Teleneşti, Chiştelniţa |
||
Administrator |
2007-03-05 - 2024-07-01
Orhei, str. Mahu Vasile, 140, ap.(of.) 2 |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator |
1995-10-06 - 2007-04-25
Orhei, str. Lăpuşneanu A., 17 |
||
Administrator |
1996-12-04 - 2007-05-07
Rezina, str. Chilia, 12/1, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-07-25 - 2007-05-11
Orhei, str. Iachir I., 19, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
1992-08-25 - 2011-02-21
Orhei, str. 31 August, 168 |
||
Administrator |
1996-10-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 4/58 |
||
Administrator |
2014-11-19 - 2016-09-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 5 |