Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2004-05-12
mun. Chişinău, Coloniţa |
||
Administrator |
2009-12-07 - 2021-05-26
Briceni, Hlina |
||
Lichidator Administrator |
1994-11-30 - 2017-02-21
Orhei, str. Unirii, 146, ap.(of.) 20 |
||
Administrator Lichidator |
1993-03-19 - 2023-03-31
Anenii Noi, str. Chişinăului, 81B |
||
Administrator |
1999-03-18 - 2019-04-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 37/1, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1992-11-05 - 2009-02-05
Bălţi, 1/A, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2010-01-18 - 2021-05-25
Edineţ, Bădragii Noi |
||
Administrator |
1996-01-17 - 2023-12-22
Bălţi, str. Suceava, 9, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
1994-03-16 - 2016-11-23
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
2018-03-05
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Sfatul Ţării, 2/1, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2007-12-18
Bălţi, str. Aivazovski, 6 |
||
Administrator |
2010-08-09 - 2021-09-10
Briceni, Larga |
||
Administrator |
1995-01-16 - 2008-10-06
Bălţi, str. Bulgară, 142/48 |
||
Administrator |
1997-08-22 - 2019-10-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 82/1, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2007-12-13 - 2011-10-12
Făleşti, str. Bălţului, 7, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2007-12-13 - 2008-08-18
Bălţi, str. Glavan Boris, 25, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1992-11-12
Bălţi, str. Derjavin Gavriil, 16 |
||
Administrator |
2007-12-13 - 2020-12-30
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 6, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2007-12-13 - 2012-02-15
Făleşti, Făleştii Noi |
||
Administrator |
2007-12-13 - 2008-12-30
Rîşcani, str. Rareş Petru, 55 |
||
Administrator |
2007-12-13 - 2012-03-12
Făleşti, Logofteni |
||
Administrator |
2007-12-13
Sîngerei, str. Independenţei, 114/a |
||
Administrator |
1996-07-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 2 |
||
Administrator |
2017-06-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 13/2, ap.(of.) 12 |
||
Administrator Lichidator |
1995-12-22 - 2021-08-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dimineţii, 63, ap.(of.) 73 |
||
Administrator |
1994-06-28
Rîşcani, str. Musicescu G., 23, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1994-06-07 - 2012-02-13
Rîşcani, 19 |
||
Administrator |
2014-06-23
mun. Chişinău, Băcioi, str. Tineretului, 13 |
||
Administrator |
2007-12-14 - 2011-08-03
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
2007-12-14 - 2011-09-26
Glodeni, str. Decebal, 60/3, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2007-12-14
Străşeni, Ghelăuza |
||
Lichidator Administrator |
1995-06-23 - 2017-02-21
Orhei, str. Haiducul Grozescu, 32 |
||
Administrator Administrator |
1997-09-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 38 |
||
Administrator |
2007-12-25
Bălţi, str. Voluntarilor, 20, ap.(of.) 100 |
||
Administrator |
2010-11-19
Criuleni, Hîrtopul Mic |