|
|
2010-06-15
Făleşti, str. Verde, 8
|
|
|
|
2007-03-27
Bălţi, str. Lermontov M., 2
|
|
|
|
2018-01-16
Şoldăneşti, str. Feroviarilor, 49
|
|
|
|
2019-03-29
Donduşeni, str. Independenţei, 11/1, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2016-06-29
Criuleni, Măgdăceşti, str. Liceului, 38
|
|
|
|
2007-03-14 - 2010-05-25
Bălţi, str. Vatamanu Ion, 10
|
|
|
|
2014-06-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 257, ap.(of.) 103
|
|
|
|
2007-03-15 - 2023-09-11
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 230, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2002-02-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 14/V
|
|
|
|
2007-03-15
Bălţi, str. Lvov, 49/A
|
|
|
|
2018-12-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 38, ap.(of.) 90
|
|
|
|
2019-01-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 72/3
|
|
|
|
1995-02-28 - 2021-06-21
Bălţi, str. Puiu Visarion, 22, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2007-03-20
Glodeni, Brînzeni
|
|
|
|
1995-11-22 - 2007-03-23
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 5
|
|
|
|
2007-03-20
Bălţi, str. Konev Ivan, 23, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2019-03-29
Orhei, str. Iachir, 23/A, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1993-04-15 - 2007-03-20
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 138
|
|
|
|
2018-09-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 12/12, ap.(of.) 96
|
|
|
|
1998-03-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 12
|
|
|
|
2007-03-19
Bălţi, str. Caracioban D., 149
|
|
|
|
2011-02-16 - 2017-04-04
Hînceşti, Lăpuşna
|
|
|
|
2001-05-04
Străşeni, str. Orheiului, 2
|
|
|
|
2007-03-19 - 2008-12-30
Rîşcani, Recea
|
|
|
|
2007-03-21 - 2012-02-27
Rîşcani, Mihăileni
|
|
|
|
2014-06-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 12, ap.(of.) 76
|
|
|
|
2007-03-17
Făleşti, Chetriş
|
|
|
|
1996-12-12 - 2016-05-26
Anenii Noi, Speia
|
|
|
|
1998-03-10 - 2020-03-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 2/1, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2005-12-05 - 2020-01-17
Ocniţa, Otaci, str. Korceaghin Pavel, 13, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2011-01-26 - 2017-04-05
Hînceşti, str. Negruzzi C., 1
|
|
|
|
2007-03-19 - 2023-02-21
Rîşcani, str. Sverdlov, 39
|
|
|
|
2016-06-29
Criuleni, Porumbeni, str. Agronomilor, 16
|
|
|
|
2007-03-20 - 2008-12-03
Bălţi, str. Cahul, 44/A, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2019-03-29 - 2021-12-10
Orhei, Budăi
|
|