Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-09-25
Briceni, Balasineşti |
||
Administrator |
2024-05-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev Alexei, 98, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
2024-05-03
mun. Chişinău, Durleşti, str. Deleanu Liviu, 10/3, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2008-02-14
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
2017-12-26
Basarabeasca, Başcalia, str. Victoria, 126 |
||
Administrator |
2014-12-03
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2018-01-03
Rîşcani, Branişte |
||
Administrator |
2016-06-13
Străşeni, Lozova |
||
Administrator |
2016-08-23
Nisporeni, Zberoaia |
||
Administrator |
2022-04-05
Nisporeni, Şişcani |
||
Administrator |
2022-06-22
Ungheni, Condrăteşti |
||
Administrator |
2011-11-09 - 2024-05-15
Sîngerei, Pepeni |
||
Administrator |
2009-02-26 - 2024-06-04
Rîşcani, Horodişte |
||
Administrator |
2011-11-30
Glodeni, Limbenii Noi |
||
Administrator |
2011-09-21
Briceni, Coteala |
||
Administrator |
2021-02-26
Ungheni, Alexeevca |
||
Administrator |
2019-03-06 - 2024-08-30
Rîşcani, Rămăzan |
||
Administrator |
1996-08-13 - 2024-05-14
Făleşti, Scumpia |
||
Administrator |
2024-06-07
Ialoveni, Ţipala |
||
Administrator |
2024-05-07
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator |
2024-05-15
Glodeni, Cajba |
||
Administrator |
2024-05-15
Bălţi, str. Libertăţii, 18, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1997-03-21 - 2024-05-15
Bălţi, Sadovoe |
||
Administrator |
2024-04-19
Ialoveni, Horeşti |
||
Administrator |
2002-08-16 - 2024-05-15
Făleşti, Pervomaisc |
||
Administrator |
2024-05-15
Bălţi, str. Victoriei, 38 |
||
Administrator |
2019-08-02 - 2024-07-03
Rîşcani, Petruşeni |
||
Administrator |
2012-11-01 - 2024-05-08
Sîngerei, Pepeni |
||
Administrator |
2024-05-08
Glodeni, Limbenii Noi |
||
Administrator |
2024-05-08
Bălţi, str. Cahul, 48, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2024-05-08
Făleşti, Popovca, str. Malinovaia, 14 |
||
Administrator |
2024-05-08
Bălţi, str. Kiev, 45, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2015-03-09
Cahul, Cotihana |
||
Administrator |
2001-12-25 - 2024-05-07
Cantemir, Vişniovca |
||
Administrator |
2012-03-23 - 2024-05-08
Cahul, Cîşliţa-Prut |