|
|
2004-03-22
Cahul, Lebedenco
|
|
|
|
2017-02-17
Cahul, Roşu
|
|
|
|
1998-06-08
Ialoveni, Suruceni
|
|
|
|
1998-05-28
Ialoveni, str. Moldova, 2, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2024-04-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 12/4, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2024-04-19
mun. Chişinău, Durleşti, str. Ştefan Vodă, 80
|
|
|
|
1998-04-10
Ialoveni, str. Coşbuc G., 25
|
|
|
|
2024-04-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 8/1, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1998-02-25
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 9/1, ap.(of.) 106
|
|
|
|
2024-04-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 4/2, ap.(of.) 99
|
|
|
|
2003-10-20 - 2024-04-29
Ocniţa
|
|
|
|
2010-10-19 - 2024-04-30
Ocniţa, Calaraşovca
|
|
|
|
2024-04-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 39
|
|
|
|
2024-04-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 2
|
|
|
|
1995-06-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 73
|
|
|
|
1995-06-14 - 2024-06-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Blaga Lucian, 6
|
|
|
|
1995-06-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 8, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1995-06-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Odesa, 43, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2006-01-31 - 2024-04-30
Ocniţa, Calaraşovca
|
|
|
|
2015-11-09 - 2024-04-30
Ocniţa, Calaraşovca
|
|
|
|
2002-02-20 - 2024-04-30
Ocniţa, Calaraşovca
|
|
|
|
2004-01-12 - 2024-04-30
Ocniţa, Grinăuţi-Moldova
|
|
|
|
1995-06-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 60/3, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2002-12-11 - 2024-04-30
Ocniţa, Unguri
|
|
|
|
2013-03-11 - 2024-04-29
Ocniţa, Mereşeuca
|
|
|
|
2019-11-06 - 2024-04-29
Ocniţa, Calaraşovca
|
|
|
|
2004-02-10 - 2024-04-29
Ocniţa, Corestăuţi
|
|
|
|
2019-01-24
Ocniţa, Bîrlădeni
|
|
|
|
2005-12-09 - 2024-04-29
Ocniţa, Calaraşovca
|
|
|
|
1995-06-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 10
|
|
|
|
1995-06-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 8, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2015-03-03 - 2024-04-29
Ocniţa, Calaraşovca
|
|
|
|
2019-03-18 - 2024-04-29
Ocniţa, Corestăuţi
|
|
|
|
2004-06-21 - 2024-04-29
Ocniţa, Corestăuţi
|
|
|
|
2003-11-29 - 2024-04-29
Ocniţa, Corestăuţi
|
|