|
|
2008-09-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 15/1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2008-09-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2/2, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2008-09-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 14/1
|
|
|
|
2008-09-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 2, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1996-06-21 - 2017-05-22
Cahul, Frumuşica
|
|
|
|
1998-10-29
Cantemir, Plopi
|
|
|
|
1998-02-13
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Viilor, 19
|
|
|
|
1999-04-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 159/4
|
|
|
|
2008-09-03 - 2009-11-03
Tiraspol, str. Odesscaia, 66
|
|
|
|
2008-09-09
mun. Chişinău, Durleşti, str. Mitropolit Dosoftei, 12
|
|
|
|
2008-09-03 - 2010-06-03
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 9
|
|
|
|
2009-04-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cucorilor, 10, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2008-09-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 23, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2015-02-04 - 2020-09-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 22, ap.(of.) 129
|
|
|
|
1999-05-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mălina Mică, 70/2, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2008-09-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 3/1, ap.(of.) 40
|
|
|
|
1998-03-13 - 2021-09-10
Edineţ, Viişoara
|
|
|
|
2000-09-11 - 2018-09-18
Orhei, str. Unirii, 51/H
|
|
|
|
2015-09-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 18, ap.(of.) 96
|
|
|
|
2008-09-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 26/2B, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2008-09-03 - 2011-10-28
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 3/3, ap.(of.) 649
|
|
|
|
2008-09-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mateevici A., 58, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1996-05-16 - 2019-05-18
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Frunze M., 14
|
|
|
|
2008-09-03 - 2008-09-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bisericii, 30
|
|
|
|
1999-06-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bugeacului, 15
|
|
|
|
2020-03-10
Hînceşti, Crasnoarmeiscoe
|
|
|
|
2008-09-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 406, ap.(of.) 55
|
|
|
|
1997-11-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florării, 1
|
|
|
|
2008-09-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 26, ap.(of.) 37
|
|
|
|
1999-07-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 42/3, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1999-07-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Melestiu, 10, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1999-07-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 149 A, ap.(of.) 303
|
|
|
|
2009-12-15 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 29/1
|
|
|
|
2014-01-10
Ştefan Vodă, Olăneşti
|
|
|
|
1994-10-05
Cimişlia, str. Soltîs Ion, 14
|
|