|
|
2001-09-03
Ialoveni, Piatra Albă
|
|
|
|
2002-05-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Caucaz, 4, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2008-03-11 - 2021-07-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 61/2, ap.(of.) 69
|
|
|
|
1993-10-29 - 2018-12-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 169
|
|
|
|
1999-12-08 - 2017-05-18
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 46
|
|
|
|
1996-10-28
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 112
|
|
|
|
2003-03-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 105
|
|
|
|
1997-12-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42
|
|
|
|
1997-12-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42
|
|
|
|
2010-12-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 15
|
|
|
|
2004-07-30
Ungheni, Floriţoaia Veche
|
|
|
|
1994-12-10 - 2016-03-25
Făleşti, Năvîrneţ
|
|
|
|
2008-02-29
mun. Chişinău, Budeşti, str. Traian, 1
|
|
|
|
2017-09-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 2/1, ap.(of.) 65
|
|
|
|
2008-02-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Aldea-Teodorovici Ion, 30
|
|
|
|
1998-05-19 - 2017-09-20
Cahul, str. Victoriei bd., 2G, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2008-03-12 - 2009-02-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Luncii, 2/A, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2008-02-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 5, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2008-03-04 - 2024-07-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 8/6
|
|
|
|
2016-03-09
Bălţi, str. Bulgară, 72, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1994-07-28 - 2000-06-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 55/2, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2008-02-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 36/4, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2008-03-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 132
|
|
|
|
1997-06-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 77
|
|
|
|
2001-02-21 - 2020-03-10
Ialoveni, str. Cristea Alexandru, 51
|
|
|
|
2017-07-13
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Unirii, 20/2, ap.(of.) 321
|
|
|
|
2014-07-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 52, ap.(of.) 5-6
|
|
|
|
2018-03-05
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Colhoznaia, 23
|
|
|
|
2008-03-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Calea Basarabiei, 42
|
|
|
|
2009-10-15 - 2021-02-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Carierei, 32, ap.(of.) 25
|
|
|
|
1993-06-24 - 2008-03-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 10
|
|
|
CERLAT IGOR
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2001-11-05 - 2017-04-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 63
|
|
|
|
2010-12-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 5, ap.(of.) 232
|
|
|
|
1995-03-10
mun. Chişinău, Dobrogea
|
|
|
|
1994-10-04 - 2000-09-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 200/1, ap.(of.) 110
|
|