|
|
1992-08-06 - 2019-04-02
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 257
|
|
|
|
2008-02-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 14, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2008-01-29 - 2022-11-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 16, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2004-08-02 - 2008-03-07
Dubăsari, Coşniţa
|
|
|
|
1995-04-25 - 2017-03-28
Leova, str. Alexandru cel Bun, 45, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2008-01-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 30/1, ap.(of.) CёM
|
|
|
|
2012-01-24 - 2018-08-15
Leova, str. Zadnipru P., 8
|
|
|
|
1997-11-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vînătorilor, 2
|
|
|
|
2008-01-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 57/A, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1996-12-10 - 2017-04-04
Leova, str. Aldea-Teodorovici Ion, 28
|
|
|
|
2008-01-29 - 2009-02-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Putnei, 73
|
|
|
|
1993-04-08 - 2017-03-31
Leova, str. Coşbuc G., 9
|
|
|
|
1997-05-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 12
|
|
|
|
2008-01-30 - 2008-06-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 46/5, ap.(of.) 89
|
|
|
|
1997-01-31 - 2017-04-04
Leova, Tomai
|
|
|
|
2008-01-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/2, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1997-11-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42, ap.(of.) 317
|
|
|
|
1998-07-21 - 2013-04-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Constituţiei, 8
|
|
|
|
2018-08-20 - 2022-10-26
Rezina, Boşerniţa
|
|
|
|
2009-11-19 - 2018-03-05
Leova, Borogani
|
|
|
|
2010-04-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bujorilor, 14, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2008-01-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 1
|
|
|
|
2008-02-26 - 2023-09-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 52
|
|
|
|
1994-04-15 - 2017-06-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 15, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1999-10-27 - 2024-07-16
mun. Chişinău, Cricova, str. Doina, 8
|
|
|
|
1993-10-16 - 2003-02-12
Cimişlia, Selemet
|
|
|
|
2020-03-09
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 11, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2015-03-11
Făleşti, Răuţel
|
|
|
|
1997-05-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dâmbului, 15
|
|
|
|
1997-05-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 94/1, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2008-01-29 - 2008-12-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Inculeţ Ion, 46
|
|
|
|
2008-01-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Criuleni, 85
|
|
|
|
1996-05-22 - 2020-09-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 15/1, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1992-10-06 - 2002-05-20
Criuleni, Ratuş
|
|
|
|
2009-10-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 1/1
|
|