|
|
1998-02-03 - 2002-05-30
Ştefan Vodă, Feşteliţa, str. Gogol, 49
|
|
|
|
2000-01-19
mun. Chişinău, Durleşti, str. Codrilor, 12
|
|
|
|
2012-10-25 - 2014-09-03
Ocniţa, Vălcineţ
|
|
|
|
1992-08-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 66/1, ap.(of.) 101
|
|
|
|
1992-08-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 66/1, ap.(of.) 101
|
|
|
|
2011-07-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 13/3, ap.(of.) 46
|
|
|
|
1997-04-08 - 2018-04-11
Cahul, Burlăceni, str. Cotovschi, 64
|
|
|
|
2014-07-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 182, ap.(of.) 309
|
|
|
|
2007-10-12 - 2018-02-14
Criuleni, Hruşova
|
|
|
|
2014-08-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 37/3, ap.(of.) 94
|
|
|
|
2014-08-28
Făleşti, str. Plopilor, 22
|
|
|
|
2011-02-08
Donduşeni, Corbu
|
|
|
|
2011-02-24
Ocniţa, Otaci, str. Prieteniei
|
|
|
|
2008-06-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 161/3, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2008-10-30 - 2021-03-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 5/2, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2011-03-23
Edineţ, str. Izvoarelor, 46
|
|
|
|
2011-04-05
Briceni, str. 31 August, 9, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2001-10-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 64, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2004-08-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 9/1
|
|
|
|
2014-09-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski Nicolai, 6/2, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2014-09-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sulac Nicolae, 8, ap.(of.) 185
|
|
|
|
2011-02-24 - 2012-03-28
Briceni, Bulboaca
|
|
|
|
2011-03-22 - 2016-04-29
Briceni, Caracuşenii Vechi
|
|
|
|
2011-03-28 - 2011-06-30
Donduşeni, str. Independenţei, 4, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1999-12-22 - 2018-02-15
Hînceşti, Fundul Galbenei
|
|
|
|
2012-10-24 - 2020-02-11
Bălţi, str. Sorocii, 53, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2015-01-13 - 2020-02-11
Bălţi, str. Academician Lazăr Dubinovschi, 13
|
|
|
|
2014-10-01
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 5, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2014-10-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 23A, ap.(of.) 311
|
|
|
|
2010-10-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 55, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1998-12-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Maiorescu Titu, 13
|
|
|
|
2001-05-14 - 2021-09-24
Criuleni, Măgdăceşti
|
|
|
|
2012-04-25 - 2021-09-27
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 54/A, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2010-11-17
Donduşeni, Moşana
|
|
|
|
2008-03-13 - 2019-02-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54
|
|