|
|
2010-10-06 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florării str-la 2, 7, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2007-12-26 - 2020-02-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 25, ap.(of.) 165
|
|
|
|
2009-02-06 - 2020-01-11
Ungheni, Corneşti
|
|
|
|
1995-10-11 - 2022-07-01
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Plotnikov, 56
|
|
|
|
1993-07-26 - 2020-01-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavriliuca, 142
|
|
|
|
2014-06-09 - 2021-03-26
Ungheni, str. Costin Miron, 16
|
|
|
|
1997-06-13 - 2020-01-13
Bălţi, str. Codrenilor, 10
|
|
|
|
1994-12-28 - 2020-01-11
Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 73
|
|
|
|
2003-02-27 - 2020-01-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 38/2, ap.(of.) 82
|
|
|
|
2003-07-24 - 2020-02-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 29/3, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1995-11-10 - 2020-01-16
Leova, str. Suvorov A., 3
|
|
|
|
2002-07-16 - 2020-01-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Dicescu, 45, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1999-02-01 - 2020-01-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 40, ap.(of.) 75
|
|
|
|
1998-02-10 - 2013-08-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 30, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2007-11-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 101/2
|
|
|
|
1997-06-24 - 2013-08-01
Edineţ, str. Roşca Valentin, 166
|
|
|
|
1994-11-04 - 2020-03-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 31/1
|
|
|
|
2006-07-19 - 2013-09-10
Cahul, Colibaşi
|
|
|
|
1997-06-25 - 2020-05-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 4, ap.(of.) 28
|
|
|
|
1997-09-10 - 2013-10-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cosmescu Alexandru, 1/B
|
|
|
|
2002-05-31 - 2020-05-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Zăvoiului, 2, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2006-11-29 - 2020-05-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 19/2, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2004-10-04 - 2020-03-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 31
|
|
|
|
2010-11-12 - 2020-05-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 17/1, ap.(of.) 77
|
|
|
|
2011-01-13 - 2020-05-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 2, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1994-06-02 - 2020-05-15
Sîngerei, Biruinţa, str. Drumul Schinoasei, 9/A, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2005-03-02 - 2020-05-15
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 28
|
|
|
|
2008-05-19 - 2020-05-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 21, ap.(of.) 56
|
|
|
|
1992-09-09 - 2024-04-04
Drochia, str. Armoniei, 21
|
|
|
|
2007-09-04 - 2020-05-18
Străşeni, str. Lazo S., 5, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2009-08-07 - 2020-05-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 8, ap.(of.) 67
|
|
|
|
2002-09-02 - 2020-05-18
Bender, str. 40 let VLKSM, 8, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2011-06-30 - 2020-05-18
Ialoveni, str. Alecsandri Vasile, 22
|
|
|
|
2006-09-04 - 2020-05-18
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Creangă Ion, 47-49
|
|
|
|
1992-08-25 - 2020-05-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 60, ap.(of.) 10
|
|