|
|
2014-04-09 - 2019-03-01
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Dimitrov, 32
|
|
|
|
2004-11-29 - 2022-03-18
Sîngerei, str. Independenţei, 131, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2008-10-24 - 2019-03-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 59/2, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2001-06-15 - 2019-07-01
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Moldova, 8, ap.(of.) 70
|
|
|
|
1996-02-28 - 2019-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 26, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2001-12-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 184/2, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1996-02-21 - 2019-08-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 71
|
|
|
|
1995-03-30 - 2017-04-27
Ialoveni, Mileştii Mici
|
|
|
|
1996-03-06 - 2019-06-04
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 191
|
|
|
|
1994-06-05 - 2019-05-28
Sîngerei, Bursuceni
|
|
|
|
1995-10-24 - 2017-04-26
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
1994-11-22 - 2017-04-25
Criuleni, Boşcana
|
|
|
|
2009-08-26 - 2019-03-06
Leova, Tomai
|
|
|
|
1994-05-20 - 2019-03-06
Bălţi, str. Decebal, 3, ap.(of.) 81
|
|
|
|
1999-03-01 - 2019-07-23
Bălţi, str. 31 August, 25/G
|
|
|
|
2010-02-25 - 2019-03-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 19/1, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2003-09-04 - 2019-03-07
mun. Chişinău, Durleşti, str. Gribov N., 11/A
|
|
|
|
1993-02-11 - 2019-03-07
Bălţi, str. Radişcev Alexandr, 37
|
|
|
|
2002-11-06 - 2019-03-11
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Vinogradnaia, 91
|
|
|
|
2009-11-18 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 89/3, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1994-09-08 - 2010-10-21
Donduşeni, str. Creangă Ion, 14, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2001-04-05 - 2010-10-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 19, ap.(of.) 61
|
|
|
|
1995-02-27 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 45, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2003-12-23 - 2017-04-19
Călăraşi, Horodişte
|
|
|
|
2007-11-01 - 2019-03-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Soroceanu Ipate, 73/3, ap.(of.) 43
|
|
|
|
1995-01-23 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 26, ap.(of.) 61
|
|
|
|
2014-03-13 - 2021-03-18
Ialoveni, Răzeni
|
|
|
|
1993-09-13 - 2019-03-12
Bălţi, str. Konev Ivan, 3, ap.(of.) 53
|
|
|
|
1995-06-13 - 2017-04-13
Ialoveni, Răzeni
|
|
|
|
1999-09-29 - 2022-03-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţanu Nicolae, 19/3, ap.(of.) 94
|
|
|
|
2008-10-09 - 2019-03-13
Bălţi, str. Academician Lazăr Dubinovschi, 62
|
|
|
|
1995-02-02 - 2019-03-13
Sîngerei, Sîngereii Noi
|
|
|
|
1993-12-30 - 2019-03-13
Rîşcani, str. Cehov, 10/a, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2013-06-13 - 2022-03-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 48, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2001-08-09 - 2024-02-22
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 162, ap.(of.) 5
|
|