Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-04-01 - 2016-02-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 19, ap.(of.) 78 A |
||
Administrator |
2013-04-09 - 2015-01-06
Străşeni, Negreşti |
||
Administrator |
2013-05-16 - 2013-07-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mălina Mică, 68/1 |
||
Administrator |
2013-09-09 - 2016-01-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 12/1 |
||
Administrator |
2013-09-06 - 2014-02-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ceucari, 12, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2013-09-16 - 2014-02-24
Anenii Noi, Mereni, str. Gagarin Iu., 36 |
||
Administrator |
2013-10-23 - 2014-06-04
mun. Chişinău, Cricova, str. Chişinăului, 97, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2013-11-05 - 2015-02-20
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Moldova, 10, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2013-11-14 - 2013-11-28
Anenii Noi, Puhăceni |
||
Administrator |
2013-12-09 - 2014-07-21
Străşeni, str. Eminescu Mihai, 40 |
||
Administrator |
2013-12-19 - 2016-09-14
Ialoveni, Ţipala |
||
Administrator |
2013-01-15 - 2016-04-06
Bălţi, str. Mitropolit Dosoftei, 45 |
||
Administrator |
2012-07-18 - 2021-12-31
Leova, str. Vlahuţă Al., 1, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2013-03-18 - 2013-09-13
Sîngerei, str. Chişinăului, 8 |
||
Administrator |
2013-11-13 - 2015-02-27
Sîngerei, Vrăneşti |
||
Administrator |
2013-01-22 - 2014-01-27
Cahul, str. Frunze M., 47, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2013-12-24 - 2014-02-17
Cantemir, str. Basarabia, 11, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2000-02-07 - 2021-12-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 71/6, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2008-09-08 - 2021-03-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 15/2, ap.(of.) 78 |
||
Administrator |
2013-02-28 - 2013-11-14
Cimişlia, str. Stamati C., 12, ap.(of.) 15 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2013-05-20 - 2020-11-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 34, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2013-05-24 - 2013-05-30
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
1992-09-16 - 2013-08-15
Hînceşti, Bozieni |
||
Administrator |
1993-02-12 - 2016-02-09
Hînceşti, Bujor |
||
Administrator |
2013-01-31 - 2013-10-18
Şoldăneşti, Climăuţii de Jos |
||
Administrator |
2013-02-18 - 2013-12-31
Şoldăneşti, str. Neaga Şt., 21 |
||
Administrator |
2013-06-06 - 2017-02-22
Teleneşti, Budăi |
||
Administrator |
2013-07-30 - 2014-03-07
Orhei, Donici |
||
Administrator |
2013-09-20 - 2013-11-20
Orhei, str. Nistreană, 14, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1993-06-07 - 2023-10-18
Ialoveni, Văsieni |
||
Administrator |
2013-01-31 - 2017-03-07
Soroca, str. Luceafărul, 9, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1994-01-27 - 2013-06-06
Drochia, Cotova |
||
Administrator |
2013-12-23 - 2016-02-08
Drochia, Pelinia |
||
Administrator |
2013-10-22 - 2016-06-27
Ştefan Vodă, str. 31 August, 13/1, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2013-01-16
Ungheni, Vulpeşti |