Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-01-21 - 2003-02-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 3/1, ap.(of.) 132 |
||
Administrator |
1997-02-07 - 2003-02-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 14 |
||
Administrator |
1998-05-26 - 2003-05-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 5/3, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
1997-05-27 - 2004-03-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 2, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1994-08-29 - 2003-05-30
Drochia, Pelinia |
||
Administrator |
1998-07-15 - 2003-06-10
Bălţi, str. Mitropolit Dosoftei, 53 |
||
Administrator |
1992-06-22 - 2002-11-25
Bălţi, str. 1 Mai, 109, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2002-09-03 - 2003-02-26
Bălţi, str. Kiev, 81 |
||
Administrator |
1995-02-20 - 2005-02-24
Ocniţa, str. Gagarin Iu., 37 |
||
Administrator |
1996-02-07 - 2003-04-09
Ştefan Vodă, Răscăieţi |
||
Administrator |
1993-06-21 - 2003-02-14
Ştefan Vodă, str. 31 August 1989, 16/1, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1998-06-01 - 2002-12-03
Ştefan Vodă, Viişoara, str. Păcii, 75 |
||
Administrator |
1994-09-13 - 2002-10-28
Ungheni, str. Iaşi, 20, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-03-22 - 2003-01-28
Nisporeni, str. Traian, 17 |
||
Administrator |
1995-06-29 - 2003-06-06
Ungheni, str. Creangă Ion, 23, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1995-08-03 - 2002-11-21
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
1999-02-03 - 2002-10-16
Ungheni, str. Creangă Ion, 5, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
1999-02-03 - 2002-10-16
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 9, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1999-02-03 - 2002-10-16
Ungheni, str. Ciureşti, 11 |
||
Administrator |
1999-02-05 - 2002-10-16
Ungheni, Zagarancea |
||
Administrator |
2000-11-06 - 2002-10-23
Călăraşi, str. Viilor str-la 1, 21 |
||
Administrator |
1999-02-03 - 2002-10-16
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 9, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
1996-04-09 - 2003-01-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 15/2, ap.(of.) 121 |
||
Administrator |
1999-02-08 - 2004-10-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 20/3, ap.(of.) 117 |
||
Administrator |
1995-07-10 - 2003-01-03
Bălţi, str. Televiziunii, 12 |
||
Administrator |
1997-06-24 - 2004-05-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42 |
||
Administrator |
1993-06-10 - 2003-11-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Braniştii, 13, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
1996-11-08 - 2003-06-16
Criuleni, Măgdăceşti |
||
Administrator |
1996-09-04 - 2004-10-05
Anenii Noi, str. Uzinelor, 22 |
||
Administrator |
1995-07-28 - 2003-01-21
Criuleni, Hîrtopul Mic |
||
Administrator |
1997-10-14 - 2003-03-03
Anenii Noi, str. Puşkin A., 46 |
||
Administrator |
1996-03-19 - 2003-04-04
Sîngerei, str. Cantemir Dimitrie bd., 7, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1996-10-24 - 2003-05-15
Sîngerei, str. Crihan Anton, 7 |
||
Administrator |
1996-03-27 - 2003-04-07
Bălţi, str. Glavan Boris, 29, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1996-08-16 - 2002-10-15
Bălţi, str. Mitropolit Petru Movilă, 35 |